Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Auskünfte zu Walter Marti AG
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
30.09.1957
Löschung im Handelsregister
29.06.2016
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Wohlen bei Bern
Handelsregisteramt
BE
Handelsregister-Nummer
CH-035.3.003.546-5
UID/MWST
CHE-100.144.680
Branche
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
An- und Verkauf sowie Verwaltung und Vermietung von Grundstücken; sie kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (2)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Refiba Treuhand AG | Bern | 14.06.2011 | 28.06.2016 | |
Emil Helbling dipl. Wirtschaftsprüfer | Wohlen bei Bern | 29.12.2000 | 13.06.2011 |
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Walter Marti AG
Publikationsnummer: 2919411, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Walter Marti AG, in Wohlen bei Bern, CHE-100.144.680, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2014, Publ. 1876781).
Statutenänderung:
10.05.2016.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00. Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die marti media ag, in Wohlen bei Bern (CHE-106.215.025), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Publikationsnummer: 1876781, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Walter Marti AG, in Wohlen bei Bern, CHE-100.144.680, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2011, Publ. 6202550).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marti, Walter Samuel, von Engi, in Uettligen, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marti-Pfister, Anita, von Glarus Süd, in Uettligen (Wohlen bei Bern), Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: von Engi, in Uettligen, Mitglied und Sekretärin mit Einzelunterschrift];
Marti, Urs, von Glarus Süd, in Uettligen (Wohlen bei Bern), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Martz-Marti, Esther, von Bremgarten bei Bern und Glarus Süd, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Refiba Treuhand AG (CHE-106.847.716), in Bern, Revisionsstelle [bisher: Refiba Treuhand AG (CH-217.0.140.159-9)].
Publikationsnummer: 6202550, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Walter Marti AG, in Wohlen bei Bern, CH-035.3.003.546-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2000, S. 8920).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Emil Helbling dipl. Wirtschaftsprüfer, in Wohlen bei Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Refiba Treuhand AG (CH-217.0.140.159-9), in Bern, Revisionsstelle.