Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Auskünfte zu Visage protestant en liquidation
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
30.09.1993
Löschung im Handelsregister
21.10.2019
Rechtsform
Stiftung
Rechtssitz der Firma
Biel/Bienne
Handelsregisteramt
BE
Handelsregister-Nummer
CH-073.7.005.059-4
UID/MWST
CHE-110.395.580
Branche
Betreiben eines Verlagswesens (analog/digital)
Firmenzweck (Originalsprache) Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Propagation de la foi réformée, notamment par l'intermédiaire de médias.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Soresa SA | Biel/Bienne | 31.10.2014 | 20.10.2019 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Visage protestant
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Visage protestant en liquidation
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: HR03-1004741389, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Visage protestant en liquidation, à Biel/Bienne, CHE-110.395.580, fondation (No. FOSC 204 du 20.10.2017, Publ. 3822101). La liquidation est terminée. La fondation est radiée selon décision entrée en force de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques du canton de Berne du 29.05.2018.
Publikationsnummer: 3822101, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Visage protestant, à Biel/Bienne, CHE-110.395.580, fondation (No. FOSC 169 du 02.09.2015, Publ. 2351583).
Nouveau nom:
Visage protestant en liquidation. La fondation est dissoute selon décision du 01.09.2017 de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques du canton de Berne.
Inscription ou modification de personne(s):
Berlincourt, Annie, de Petit-Val, à Orvin, liquidatrice, avec signature collective à deux [précédemment: de Monible, administratrice (hors-conseil), avec signature collective à deux avec le président, le vice-président ou le caissier-comptable];
Waelti, Claude, de Rüderswil, à La Chaux-de-Fonds, liquidateur, avec signature collective à deux [précédemment: caissier-comptable, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président].
Publikationsnummer: 2351583, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Visage protestant, à Biel/Bienne, CHE-110.395.580, fondation (No. FOSC 211 du 31.10.2014, Publ. 1797985).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Lautenschlager, Pierre-André, de Sirnach, à Prêles, président, avec signature collective à deux avec le secrétaire ou le caissier-comptable.
Inscription ou modification de personne(s):
Devaux, Stéphane, de Plateau de Diesse, à Cortaillod, président, avec signature collective à deux [précédemment: secrétaire avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président];
Giauque-Gagnebin, Dominique, de Tramelan, à Péry (Péry-La Heutte), vice-présidente, avec signature collective à deux [précédemment: à Péry, membre sans droit de signature];
Bringolf, Lucien, de La Chaux-de-Fonds et Schaffhausen, à La Chaux-de-Fonds, secrétaire, avec signature collective à deux [précédemment: vice-président avec signature collective à deux avec le secrétaire ou le caissier-comptable];
Froidevaux, Mathias, de Le Noirmont, à Grandval, membre, sans droit de signature.