Auskünfte zu Veloparts GmbH
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Veloparts GmbH
- Veloparts GmbH hat den Sitz in Oberurnen und ist aktiv. Sie ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung und in der Branche «Handel (Freizeitwaren)» tätig.
- Das Management der am 11.03.2022 gegründeten Firma Veloparts GmbH besteht aus einer Person.
- Der Handelsregistereintrag der Firma wurde zuletzt am 08.11.2022 angepasst. Unter Meldungen sind alle bisherigen Handelsregistereinträge abrufbar.
- Die Firma Veloparts GmbH ist unter der UID CHE-367.020.233 eingetragen.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
11.03.2022
Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Rechtssitz der Firma
Glarus Nord
Handelsregisteramt
GL
Handelsregister-Nummer
CH-160.4.006.936-7
UID/MWST
CHE-367.020.233
Branche
Handel (Freizeitwaren)
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Gesellschaft bezweckt den Handel, Verkauf, Consulting sowie Werbung von Sportartikeln und Sport. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Veloparts GmbH
Publikationsnummer: HR02-1005599240, Handelsregister-Amt Glarus
Veloparts GmbH, in Glarus Nord, CHE-367.020.233, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2022, Publ. 1005431319).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vogel, Florian, von Kölliken, in Jona (Rapperswil-Jona), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hunold, Pius Dominik, von Glarus Nord, in Oberurnen (Glarus Nord), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 140 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publikationsnummer: HR02-1005431319, Handelsregister-Amt Glarus
Berichtigung des im SHAB Nr. 53 vom 16.03.2022 , publizierten TR-Eintrags Nr. 217 vom 11.03.2022 Veloparts GmbH, in Glarus Nord, CHE-367.020.233, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2022, Publ. 1005428183).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hunold, Pius Dominik, von Glarus Nord, in Oberurnen (Glarus Nord), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 140 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [nicht: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Vogel, Florian, von Kölliken, in Jona (Rapperswil-Jona), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [nicht: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publikationsnummer: HR01-1005428183, Handelsregister-Amt Glarus
Veloparts GmbH, in Glarus Nord, CHE-367.020.233, Im Giessen 25, 8868 Oberurnen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
11.03.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel, Verkauf, Consulting sowie Werbung von Sportartikeln und Sport. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 11.03.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Hunold, Pius Dominik, von Glarus Nord, in Oberurnen (Glarus Nord), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Vogel, Florian, von Kölliken, in Jona (Rapperswil-Jona), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.