Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Haftung
Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Auskünfte zu Umami Snack Forster
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
02.08.2019
Löschung im Handelsregister
29.11.2021
Rechtsform
Einzelfirma
Rechtssitz der Firma
Buchrain
Handelsregisteramt
LU
Handelsregister-Nummer
CH-100.1.808.154-3
UID/MWST
CHE-477.842.295
Branche
Handel (Lebensmittel und Getränke)
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Import und Vertrieb von Lebensmitteln aus Japan.
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Umami Snack Forster
Publikationsnummer: HR03-1005344311, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Umami Snack Forster, in Buchrain, CHE-477.842.295, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 32 vom 17.02.2020, Publ. 1004831504). Das Einzelunternehmen ist infolge Geschäftsaufgabe erloschen.
Publikationsnummer: HR02-1004831504, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Umami Snack Forster, in Root, CHE-477.842.295, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 150 vom 07.08.2019, Publ. 1004691105).
Sitz neu:
Buchrain.
Domizil neu:
Rütiweidstrasse 3, 6033 Buchrain.
Publikationsnummer: HR01-1004691105, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Umami Snack Forster, in Root, CHE-477.842.295, Geretsmatt 3, 6037 Root, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Import und Vertrieb von Lebensmitteln aus Japan.
Eingetragene Personen:
Forster, Klemens, von Kemmental, in Richterswil, Inhaber, mit Einzelunterschrift;
Forster, Christine, von Innertkirchen, in Root, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.