Auskünfte zu UIKER Antriebstechnik AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenBeteiligungsauskunft
Erfahren Sie, an welchen nationalen und internationalen Firmen die Aktiengesellschaft, für die Sie sich interessieren, noch beteiligt ist. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber UIKER Antriebstechnik AG
- UIKER Antriebstechnik AG ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Freienbach. UIKER Antriebstechnik AG gehört zur Branche «Herstellung von Maschinen und Teilen davon» und ist aktuell aktiv.
- Es sind 16 aktive Personen im Management eingetragen.
- Unter Meldungen finden Sie alle Handelsregisteränderung, die letzte erfolgte am 03.07.2024.
- Die gemeldete UID lautet CHE-101.410.789.
Management (16)
neueste Verwaltungsräte
neuste Zeichnungsberechtigte
Giovanni Pezzullo,
Horst Beck,
Sebastian Sorg,
Matthias Stephan Werder,
Dr. Ulrich Werner Geilinger-Dubs
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
21.07.1970
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Freienbach
Handelsregisteramt
SZ
Handelsregister-Nummer
CH-130.0.005.544-5
UID/MWST
CHE-101.410.789
Branche
Herstellung von Maschinen und Teilen davon
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung, den Handel und den Verkauf von Maschinenelementen, insbesondere von Antriebselementen, Antriebsriemen, Getrieben, Kupplungen, Motoren, Mechatronik, Wälzlagern, Gleitlagern, Linearsystemen, Dichtungen, Baugruppen, Komponenten und Zubehör. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie sich an Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten, belasten und veräussern. Überdies kann die Gesellschaft für Gruppengesellschaften Finanzierungsdienstleistungen erbringen und Darlehen gewähren.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Zürich | <2004 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- UIKER Antriebselemente AG
- RUD. UIKER AG
- Rud. Uiker AG
- Uiker Rud. AG
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: UIKER Antriebstechnik AG
Publikationsnummer: HR02-1006074050, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
UIKER Antriebstechnik AG, in Freienbach, CHE-101.410.789, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 07.08.2023, Publ. 1005810907).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beck, Horst, von Muolen, in Römerswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Pezzullo, Giovanni, italienischer Staatsangehöriger, in Freienbach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Sorg, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Thalwil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005810907, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
UIKER Antriebstechnik AG, in Freienbach, CHE-101.410.789, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2023, Publ. 1005800091).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Corrieri, Michele, von Kilchberg (ZH), in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005800091, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
UIKER Antriebstechnik AG, in Freienbach, CHE-101.410.789, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2021, Publ. 1005309240).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Corrieri, Michele, von Kilchberg (ZH), in Freienbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Werder, Matthias Stephan, von Muttenz, in Zumikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Geilinger, Ulrich Werner, von Winterthur, in Küsnacht (ZH), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.