Reto Lanker
wohnhaft in St. Gallen, aus Speicher Aktuelle Mandate: Oestreich & Schmid GmbH Verbundene Personen: Markus Schmid, Peter Oestreich So bleiben Sie über "Reto Lanker" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Reto Lanker"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Reto Lanker" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Reto Lanker"
|
|
Reto Lanker
wohnhaft in Regensdorf, aus Speicher Aktuelle Mandate: UIKER Antriebstechnik AG Verbundene Personen: Sebastian Sorg, Horst Beck, Giovanni Pezzullo und mehr So bleiben Sie über "Reto Lanker" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Reto Lanker"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Reto Lanker" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Reto Lanker"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Reto Lanker leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Reto Lanker arbeiten
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Herstellung von Maschinen und Teilen davon
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Herstellung von Maschinen und Teilen davon
Privatpersonen mit dem Namen Reto Lanker
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Reto Lanker
Publikationsnummer: HR02-1004926836, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Oestreich & Schmid GmbH, in St. Gallen, CHE-105.427.458, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 49 vom 11.03.2020, Publ. 1004849913).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Markus, von Speicher, in Herisau, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Lanker, Reto, von Speicher, in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Oestreich, Peter, von Chur, in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publikationsnummer: 4413533, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
UIKER Antriebselemente AG, in Freienbach, CHE-101.410.789, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2014, Publ. 1614045).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Uiker, Gabrielle, von Kilchberg ZH, in Egg b. Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schärli, Armin, von Biberstein, in Bäch SZ, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bättig, Fabio, von Sursee, in Glarus, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lanker, Reto, von Speicher, in Regensdorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Panzera, Anna, italienische Staatsangehörige, in Freienbach, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: 2086271, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
LA-architekten GmbH, in St. Gallen, CHE-112.519.580, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2010, S. 13, Publ. 5661304).
Firma neu:
LA-architekten GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 10.03.2015 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lanker, Reto, von Speicher, in St. Gallen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift].