Über Tellerrand. Verein für solidarisches Handeln
- Im Management sind 4 aktive Personen eingetragen. Gegründet wurde die Firma am 05.03.1965.
- Alle Anpassungen am Handelsregistereintrag finden Sie unter Meldungen. Die letzte Anpassung erfolgte am 26.08.2021.
Management (4)
Verwaltungsrat
Cornelia Kranz-Bühler,
Henricus Rudolf Theodoar Jacometti,
Ute Dorothea Mayer,
Rudolf Batliner
neuste Zeichnungsberechtigte
Cornelia Kranz-Bühler,
Henricus Rudolf Theodoar Jacometti,
Ute Dorothea Mayer,
Rudolf Batliner
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste Meldungen für Tellerrand. Verein für solidarisches Handeln
Publikationsnummer: 9573/2021, (1)
Tellerrand. Verein für solidarisches Handeln, in Vaduz, FL-0001.020.604-7, Verein.
Erloschene Angaben zur Verwaltung:
Bieberschulte, Maria, StA: Liechtenstein, 9496 Balzers, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.
Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend:
Jacometti, Henricus Rudolf Theodoar, StA: Schweiz, 9475 Sevelen, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Mayer, Ute Dorothea, StA: Liechtenstein, 9487 Gamprin-Bendern, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Kranz-Bühler, Cornelia, StA: Liechtenstein, 9485 Nendeln, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publikationsnummer: 12686/2020, (1)
Tellerrand. Verein für solidarisches Handeln, in Vaduz, FL-0001.020.604-7, Verein.
Repräsentanz/Zustelladresse neu:
c/o Cornelia Kranz-Bühler, Ziegeleistrasse 29, 9485 Nendeln.
Erloschene Angaben zur Verwaltung:
Goop-Jehle, Dorothea Martha Anna, StA: Liechtenstein, 9490 Vaduz, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Schlegel, Sacha Andreas, StA: Liechtenstein, 9496 Balzers, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.
Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend:
Mayer, Ute Dorothea, StA: Liechtenstein, 9487 Gamprin-Bendern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kranz-Bühler, Cornelia, StA: Liechtenstein, 9485 Nendeln, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 20171742, (1)
Handelsregister 31.01.2014, Tellerrand. Verein für solidarisches Handeln, Vaduz (FL-0001.020.604-7)Verein Statutenänderung: 29.11.2013.
Name neu:
Tellerrand. Verein für solidarisches Handeln. Statutenänderung lt. Beschluss der Generalversammlung vom 29.11.2013.
Erloschene Angaben zur Verwaltung:
Wachter, Sonja, StA: Liechtenstein, 9494 Schaan, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Brunhart, Norbert, StA: Liechtenstein, 9496 Balzers, Kassier des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Bicker, Maria Gerta, StA: Liechtenstein, 9496 Balzers, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Konzett-Bargetze, Helen, StA: Liechtenstein, 9495 Triesen, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Schreiber, Irmgard Maria, StA: Liechtenstein, 9494 Schaan, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Zürcher, Silvia Hedwig, StA: Schweiz, 9494 Schaan, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.
Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend:
Batliner, Rudolf, StA: Liechtenstein, 9492 Eschen, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Bieberschulte, Maria, StA: Liechtenstein, 9496 Balzers, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Goop-Jehle, Dorothea Martha Anna, StA: Liechtenstein, 9490 Vaduz, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Schlegel, Sacha Andreas, StA: Liechtenstein, 9496 Balzers, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.