Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Auskünfte zu Teamwork Infrastrukturen AG in Liquidation
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
27.04.2004
Löschung im Handelsregister
17.11.2006
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Basel
Handelsregisteramt
BS
Handelsregister-Nummer
CH-270.3.013.395-7
UID/MWST
CHE-110.639.730
Branche
Erbringen von IT-Dienstleistungen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Erbringung von Informatikdienstleistungen und Informatikberatungsdienstleistungen aller Art sowie Entwicklung, Vermarktung und Vertrieb von damit zusammenhängenden Produkten. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Treuhandbüro T. Obrist | Arlesheim | 04.05.2004 | 16.11.2006 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Teamwork Infrastructures Ltd in liq
- Teamwork Infrastructures SA en liq
- Teamwork Infrastrukturen AG
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Teamwork Infrastrukturen AG in Liquidation
Publikationsnummer: 3640328, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Teamwork Infrastrukturen AG in Liquidation, in Basel, CH-270.3.013.395-7, Informatikdienstleistungen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 24.12.2004, S. 6, Publ. 2607420).
Löschungsgrund:
Liquidation beendigt. Firma erloschen.
Publikationsnummer: 2607420, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Teamwork Infrastrukturen AG, in Basel, CH-270.3.013.395-7, Informatikdienstleistungen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 04.05.2004, S. 4, Publ. 2244206).
Firma neu:
Teamwork Infrastrukturen AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Teamwork Infrastructures SA en liquidation) (Teamwork Infrastructures Ltd in liquidation). Auflösung der Gesellschaft durch Generalversammlung vom 15.12.2004.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flach, Thomas, schwedischer Staatsangehöriger, in Riehen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Loydl, Harald, deutscher Staatsangehöriger, in Inzlingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Lutz, Stephan, von Rheineck, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egli, Ulrich genannt Ueli, von Nesslau, in Arlesheim, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 2244206, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Teamwork Infrastrukturen AG (Teamwork Infrastructures SA) (Teamwork Infrastructures Ltd), in Basel, Thiersteinerallee 23, 4053 Basel, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
27.04.2004.
Zweck:
Erbringung von Informatikdienstleistungen und Informatikberatungsdienstleistungen aller Art sowie Entwicklung, Vermarktung und Vertrieb von damit zusammenhängenden Produkten. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
Briefe.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Flach, Thomas, schwedischer Staatsangehöriger, in Riehen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Loydl, Harald, deutscher Staatsangehöriger, in Inzlingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Lutz, Stephan, von Rheineck, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
T. Obrist, in Arlesheim, Revisionsstelle.