Auskünfte zu STI Liegenschaften AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenBeteiligungsauskunft
Erfahren Sie, an welchen nationalen und internationalen Firmen die Aktiengesellschaft, für die Sie sich interessieren, noch beteiligt ist. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber STI Liegenschaften AG
- STI Liegenschaften AG aus Grindelwald ist im Bereich «Handel und Reparatur von Automobilen und Motorrädern» tätig und aktiv.
- STI Liegenschaften AG hat 8 Personen im Management.
- Der Handelsregistereintrag der Firma wurde zuletzt am 13.08.2024 angepasst. Unter Meldungen sind alle bisherigen Handelsregistereinträge abrufbar.
- Die Firma ist im Handelsregister des Kantons BE unter der UID CHE-105.995.308 eingetragen.
Management (8)
neueste Verwaltungsräte
Andreas Gyger,
Dr. Konrad Hädener,
Hans Rudolf Zaugg-Schläpfer
Geschäftsleitung
Patrick Fankhauser,
Hans-Jürg Stettler,
Erich R. Seiler,
Jürg Lehmann,
Markus Fritz Bähler
neuste Zeichnungsberechtigte
Patrick Fankhauser,
Andreas Gyger,
Hans-Jürg Stettler,
Dr. Konrad Hädener,
Erich R. Seiler
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
28.01.1963
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Grindelwald
Handelsregisteramt
BE
Handelsregister-Nummer
CH-092.3.000.346-2
UID/MWST
CHE-105.995.308
CHE-168.265.084 MWST
Branche
Handel und Reparatur von Automobilen und Motorrädern
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Veräusserung, die Bewirtschaftung und Verwaltung sowie die Überbauung von Grundstücken. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Gesellschaften erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Bern | 27.12.2021 |
Frühere Revisionsstelle (2)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Lehmann + Bacher Treuhand AG | Meiringen | 16.09.2008 | 26.12.2021 | |
BDO AG | Bern | <2004 | 15.09.2008 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Grindelwald Bus AG
- Autoverkehr Grindelwald AG
- Autoverkehr Grindelwald, Gebr. Balmer AG
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: STI Liegenschaften AG
Publikationsnummer: HR02-1006105314, Handelsregister-Amt Bern, (36)
STI Liegenschaften AG, in Grindelwald, CHE-105.995.308, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2023, Publ. 1005824615).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wegmann, Thomas, von Lindau, in Unterseen, Sekretär (Nichtmitglied), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fankhauser, Patrick, von Langnau im Emmental, in Wichtrach, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005824615, Handelsregister-Amt Bern, (36)
STI Liegenschaften AG, in Grindelwald, CHE-105.995.308, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 10.03.2023, Publ. 1005697440).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gyger, Andreas, von Eriz, in Münsingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005697440, Handelsregister-Amt Bern, (36)
STI Liegenschaften AG, in Grindelwald, CHE-105.995.308, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2023, Publ. 1005688899).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Susanne, von Guttannen, in Spiez, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Amstutz, Adrian, von Sigriswil, in Schwanden (Sigriswil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schläppi, Emanuel, von Lenk, in Grindelwald, Vorsitzender der Geschäftsleitung, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfäffli, Werner, von Signau, in Grindelwald, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rubi, Thomas, von Grindelwald, in Grindelwald, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Winterberger, Heinz, von Meiringen, in Hasliberg Hohfluh (Hasliberg), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hädener, Konrad, von Egerkingen, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stettler, Hans-Jürg, von Eggiwil, in Thun, Geschäftsführer, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wegmann, Thomas, von Lindau, in Unterseen, Sekretär (Nichtmitglied), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bähler, Markus, von Buchholterberg, in Thun, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lehmann, Jürg, von Langnau im Emmental, in Homberg b. Thun (Homberg), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Seiler, Erich, von Bönigen, in Matten b. Interlaken (Matten bei Interlaken), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.