Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Auskünfte zu Schweizerische Zeltmission in Liquidation
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
29.01.1981
Löschung im Handelsregister
25.01.2022
Rechtsform
Verein
Rechtssitz der Firma
Zell (ZH)
Handelsregisteramt
ZH
Handelsregister-Nummer
CH-020.6.900.449-2
UID/MWST
CHE-103.552.963
Branche
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Bezweckt die Verbreitung des Evangelismus durch Wort, Schrift und Ton und durch religiöse Versammlungen in Zelten und geeigneten Lokalen.
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Schweizerische Zeltmission
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Schweizerische Zeltmission in Liquidation
Publikationsnummer: HR03-1005388669, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Schweizerische Zeltmission in Liquidation, in Zell (ZH), CHE-103.552.963, Verein (SHAB Nr. 114 vom 17.06.2009, S.26, Publ. 5072282). Die Liquidation ist beendet. Der Verein wird gelöscht.
Publikationsnummer: 5072282, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Schweizerische Zeltmission, in Zell ZH, CH-020.6.900.449-2, Verein (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2006, S. 21, Publ. 3359400).
Name neu:
Schweizerische Zeltmission in Liquidation. Der Verein ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 06.04.2009 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Seematter Treuhand, Dorfstrasse 41a, 3715 Adelboden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaaf, Markus, von Zofingen, in Zell ZH, Präsident des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Seematter, Patrick, von Saxeten, in Adelboden, Mitglied des Vorstandes und Kassier und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Vorstandes und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hofer, Eugen, von Rothrist, in Turbenthal, Mitglied des Vorstandes und Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Vorstandes und Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 3359400, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Schweizerische Zeltmission, in Zell ZH, CH-020.6.900.449-2, Bezweckt die Verbreitung des Evangelismus durch Wort, Schrift und Ton, Verein (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2000, S. 1237).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schole, Hermann, deutscher Staatsangehöriger, in Disentis/Mustére, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seematter, Patrick, von Saxeten, in Adelboden, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofer, Eugen, von Rothrist, in Turbenthal, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.