Auskünfte zu Hermann Schole
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Hermann Schole
Publikationsnummer: 3359400, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Schweizerische Zeltmission, in Zell ZH, CH-020.6.900.449-2, Bezweckt die Verbreitung des Evangelismus durch Wort, Schrift und Ton, Verein (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2000, S. 1237).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schole, Hermann, deutscher Staatsangehöriger, in Disentis/Mustére, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seematter, Patrick, von Saxeten, in Adelboden, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofer, Eugen, von Rothrist, in Turbenthal, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 2525510, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
LICHT IM OSTEN (LIO) Schweizerisches Missions- und Hilfswerk, in Zell ZH, CH-035.6.003.183-3, Ausbreitung des Evangeliums, Verein (SHAB Nr. 232 vom 02.12.2003, S. 22, Publ. 2008410).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ehrismann, Regula, von Horgen, in Zell ZH, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schole, Hermann, deutscher Staatsangehöriger, in Disentis/Mustér, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Weidner, Oswin, deutscher Staatsangehöriger, in Zell ZH, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 2008410, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Schweizerischer Missionsbund Licht im Osten, bisher in Bern, Verein (SHAB Nr. 1 vom 04.01.1999, S. 2).
Gründungsstatuten:
21.01.1940.
Statutenänderung:
5.04.2003.
Name neu:
LICHT IM OSTEN (LIO) Schweizerisches Missions- und Hilfswerk.
Sitz neu:
Zell ZH.
Domizil neu:
Tösstalstrasse 55, 8487 Rämismühle.
Zweck neu:
Der Verein bezweckt die Ausbreitung des Evangeliums und die geistliche wie materielle Unterstützung notleidender Menschen im In- und Ausland.
Er bezweckt die Linderung menschlicher Not in den folgenden Bereichen:
Armut, Hunger, Trinkwasser, medizinische Versorgung, Unterkunft, Kleidung, Katastrophenhilfe, Verfolgung aus ethischen, politischen oder Glaubensgründen, elementare Ausbildung etc. Das Tätigkeitsgebiet umfasst vorwiegend die Staaten Ost- und Südost-Europas.
Haftung/Nachschusspflicht:
Für die Mitglieder besteht keine persönliche Haftung oder Nachschusspflicht.
Mittel neu:
Mitgliederbeiträgen, freiwilligen Spenden, Vergabungen und Kollekten. Die Höhe des jährlichen Mitgliederbeitrags wird von der Mitgliederversammlung festgesetzt und darf CHF 100.-- nicht übersteigen. [bisher: Mittel: Mitgliederbeiträgen, freiwilligen Spenden, Vergabungen und Kollekten.].
Organisation:
Mitgliederversammlung, Vorstand, Rechnungsrevisoren.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Imfeld, Erwin, von Lungern, in Murten, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maurer, Johann, von Oberstammheim, in Oberstammheim, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Ehrismann, Regula, von Horgen, in Zell ZH, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [wie bisher];
Schole, Hermann, deutscher Staatsangehöriger, in Disentis/Mustér, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [wie bisher];
Weidner, Oswin, deutscher Staatsangehöriger, in Zell ZH, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [wie bisher];
Rutschmann, Lukas Walter, von Winterthur, in Sursee, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bärtschi, Hansruedi, von Adelboden, in Grosshöchstetten, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung];
Furrer, Andreas, von Wila, in Beringen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schöni, Matthias, von Sumiswald, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bösch, Walter, von Nesslau, in Sirnach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zell ZH, mit Einzelunterschrift].