Auskünfte zu Prontello GmbH
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Prontello GmbH
- Prontello GmbH hat den Sitz in Niederlenz und ist aktiv. Tätig ist sie im Bereich «Sonstige Bautätigkeit».
- Das Management der am 29.12.1993 gegründeten Firma Prontello GmbH besteht aus 3 Personen.
- Alle Anpassungen am Handelsregistereintrag finden Sie unter Meldungen. Die letzte Anpassung erfolgte am 10.08.2015.
- Die Unternehmens-Identifikationsnummer der Firma Prontello GmbH lautet CHE-107.545.821.
- Es sind 10 weitere aktive Firmen an der gleichen Adresse eingetragen. Dazu gehören: Elektro-Würgler AG, Farotec AG, Jusufi Kleiderhandel.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
29.12.1993
Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Rechtssitz der Firma
Niederlenz
Handelsregisteramt
AG
Handelsregister-Nummer
CH-020.4.000.330-4
UID/MWST
CHE-107.545.821
Branche
Sonstige Bautätigkeit
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Handel sowie Erbringung von Dienstleistungen im Telekommunikationswesen; kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Wiget Treuhand AG | Oberentfelden | 21.01.2011 | 23.12.2014 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Elektro Wimar TP Sun Tec GmbH
- Tumb GmbH
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Prontello GmbH
Publikationsnummer: 2313815, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Prontello GmbH, in Niederlenz, CHE-107.545.821, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr.249 vom 24.12.2014, Publ. 1902891).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Würgler, Dario, von Gontenschwil, in Aarau, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Würgler, Renato, von Gontenschwil, in Niederlenz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 1902891, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Prontello GmbH, in Niederlenz, CHE-107.545.821, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 15 vom 21.01.2011, S. 2, Publ. 5997008).
Statutenänderung:
15.12.2014. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 15.05.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision..
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wiget Treuhand AG (CHE-105.866.728), in Oberentfelden, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 5997008, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Prontello GmbH, in Niederlenz, CH-020.4.000.330-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 98 vom 23.05.2003, S. 1).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Urs, von Niederbipp, in Suhr, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00;
Senn, Ernst, von Densbüren, in Asp, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00;
Windisch, Erhard, von Densbüren, in Asp, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Würgler, Thomas, von Gontenschwil, in Aarau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 5'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00];
Wiget Treuhand AG (CH-400.3.010.118-3), in Oberentfelden, Revisionsstelle.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.