Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Auskünfte zu PARIS RE Holdings Limited
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
08.05.2007
Löschung im Handelsregister
11.12.2009
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Zug
Handelsregisteramt
ZG
Handelsregister-Nummer
CH-170.3.030.730-9
UID/MWST
CHE-113.617.021
Branche
Betreiben von Beteiligungsgesellschaften
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Erwerb, Halten und Verwalten von Beteiligungen einschliesslich von Beteiligungen an Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaften sowie anderen Finanzinstituten; kann Konzernfinanzierungs- und Konzernleitungsfunktionen jeglicher Art wahrnehmen und damit verbundene Dienstleistungen erbringen sowie Tochtergesellschaften errichten und Grundstücke erwerben, halten und verkaufen.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
FORVIS MAZARS SA | Vernier | 14.05.2007 | 10.12.2009 |
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: PARIS RE Holdings Limited
Publikationsnummer: 5388312, Handelsregister-Amt Zug, (170)
PARIS RE Holdings Limited, in Zug, CH-170.3.030.730-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 06.11.2009, S. 24, Publ. 5330150). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die PartnerRe Holdings II Switzerland GmbH, in Zug (CH-170.4.009.052-0) (neu: PartnerRe Holdings Switzerland GmbH, in Zug) über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Publikationsnummer: 5330150, Handelsregister-Amt Zug, (170)
PARIS RE Holdings Limited, in Zug, CH-170.3.030.730-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 29.10.2009, S. 22, Publ. 5316524).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Carey, James D., amerikanischer Staatsangehöriger, in Riverside (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hurst, Robert J., amerikanischer Staatsangehöriger, in New York (US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
de Mailly Nesle, Alban, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mendoza, Roberto G., amerikanischer Staatsangehöriger, in Centre Island (US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Modesitt, Brian J., amerikanischer Staatsangehöriger, in New York (US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tunnell, David R., amerikanischer Staatsangehöriger, in San Francisco (US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zerbib, Nicolas, amerikanischer Staatsangehöriger, in Larchmont (US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jansli, Björn, britischer Staatsangehöriger, in Bonn (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Papalia, Frank, amerikanischer Staatsangehöriger, in Neuilly-sur-Seine (FR), Sekretär des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Zeichnungsberechtigter mit Einzelunterschrift];
Miranthis, Constantinos, zyprischer Staatsangehöriger und britischer Staatsangehöriger, in Schindellegi , Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Clarke de Dromantin, Emmanuel Jacques, französischer Staatsangehöriger, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meyenhofer, Bruno, von Tobel-Tägerschen, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Benchimol, Albert, amerikanischer Staatsangehöriger, in Scarsdale (US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Walker, Theodore Cuyler, amerikanischer Staatsangehöriger, in Greenwich (US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Babcock, William Ronald, amerikanischer Staatsangehöriger, in New Jersey (US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 5316524, Handelsregister-Amt Zug, (170)
PARIS RE Holdings Limited, in Zug, CH-170.3.030.730-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 25.08.2009, S. 26, Publ. 5212458).
Statutenänderung:
11.08.2009.
Aktienkapital neu:
CHF 29'097'723.94 [bisher: CHF 385'972'749.91].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 29'097'723.94 [bisher: CHF 385'972'749.91].
Aktien neu:
85'581'541 Inhaberaktien zu CHF 0.34. [bisher: 85'581'541 Inhaberaktien zu CHF 4.51]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 11.08.2009 wird der Nennwert der 85'581'541 Inhaberaktien zu CHF 4.51 auf CHF 0.34 herabgesetzt und je CHF 4.17 pro Aktie zurückbezahlt.