Adresse
c/o Edda Eva Kreuzer-Klaus
Sandhübelstrasse 18
5505 Brunegg
Auskünfte zu PARGA Holding AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber PARGA Holding AG
- PARGA Holding AG hat den Sitz in Brunegg und ist aktiv. Tätig ist sie im Bereich «Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen».
- Im Management sind 2 aktive Personen eingetragen.
- Unter Meldungen sehen Sie alle Anpassungen des Handelsregistereintrages. Die letzte Anpassung gab es am 18.02.2020.
- Die im Handelsregister AG eingetragene UID lautet CHE-200.430.608.
Management (2)
neueste Verwaltungsräte
Edda Eva Kreuzer-Klaus,
Dr. Harald Ludwig Anton Kreuzer-Klaus
neuste Zeichnungsberechtigte
Edda Eva Kreuzer-Klaus,
Dr. Harald Ludwig Anton Kreuzer-Klaus
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
06.03.2012
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Brunegg
Handelsregisteramt
AG
Handelsregister-Nummer
CH-170.3.036.651-3
UID/MWST
CHE-200.430.608
Branche
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Erbringen von Dienstleistungen in den Bereichen Organisation, Verwaltung, Unternehmensführung und -beratung; Erwerb und Verkauf sowie Halten und Verwalten von Beteiligungen an anderen Unternehmen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Examina AG | Küsnacht (ZH) | 09.03.2012 | 11.02.2020 |
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: PARGA Holding AG
Publikationsnummer: HR02-1004833025, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
PARGA Holding AG, in Brunegg, CHE-200.430.608, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2020, Publ. 1004828523).
Domizil neu:
c/o Edda Eva Kreuzer-Klaus, Sandhübelstrasse 18, 5505 Brunegg. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 17.01.2020 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Publikationsnummer: HR02-1004828523, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
PARGA Holding AG, bisher in Baar, CHE-200.430.608, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 29.06.2012, Publ. 6742128).
Statutenänderung:
21.11.2019.
Sitz neu:
Brunegg.
Domizil neu:
Dr. Harald Ludwig Anton Kreuzer-Klaus, Sandhübelstrasse 18, 5505 Brunegg.
Aktien neu:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00].
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vogel, Dr. Manuel, von Luzern und Zürich, in Risch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Menzi, Manfred, von Glarus Nord, in Buchs SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Examina AG (CHE-116.264.605), in Küsnacht (ZH), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kreuzer-Klaus, Edda Eva, von Obersiggenthal, in Brunegg, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kreuzer-Klaus, Dr. Harald Ludwig Anton, von Obersiggenthal, in Brunegg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1004828266, Handelsregister-Amt Zug, (170)
PARGA Holding AG, in Baar, CHE-200.430.608, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 29.06.2012, S.0, Publ. 6742128). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Brunegg im Handelsregister des Kantons Aargau eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.