Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Auskünfte zu Mövenpick Restaurants & Dienstleistungen AG
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
11.06.2004
Löschung im Handelsregister
02.07.2010
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Zürich
Handelsregisteramt
ZH
Handelsregister-Nummer
CH-020.3.027.793-7
UID/MWST
CHE-111.713.116
Branche
Treuhändische Dienstleistungen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Zweck der Gesellschaft ist das Führen von Restaurationsbetrieben und der Handel mit Lebensmitteln und Waren der Restaurationsbranche. Die Gesellschaft bezweckt überdies das Erbringen von administrativen und verwaltungstechnischen Dienstleistungen, z.B. in den Bereichen Personalwesen und -vorsorge, Generalsekretariat/Rechtsdienst, Organisation, Finanzen, Controlling/Buchhaltung, Interne Revision, Informatik, Markenschutz und Markenführung, Kommunikation und Werbung im Auftrag und zugunsten von Mövenpick Gesellschaften, deren Betrieben und Dritten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschatten im in- una Ausland errichten und Beteiligungen an anderen Unternehmungen, namentlich der Restaurantbranche, im In- und Ausland erwerben, dauernd verwalten und veräussern. Sie kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern und alle übrigen kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft in Zusammenhang stehen.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Deloitte AG | Zürich | 17.06.2004 | 01.07.2010 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Mövenpick Dienstleistungs AG
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Mövenpick Restaurants & Dienstleistungen AG
Publikationsnummer: 5707990, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Mövenpick Restaurants & Dienstleistungen AG, in Zürich, CH-020.3.027.793-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 03.02.2010, S. 31, Publ. 5475692). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Mövenpick Holding AG, in Cham (CH-020.3.918.015-5), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Publikationsnummer: 5475692, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Mövenpick Restaurants & Dienstleistungen AG, in Zürich, CH-020.3.027.793-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 22.06.2009, S. 43, Publ. 5081922).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rheinheimer, Dr. Hans-Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Potsdam (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schumacher, Jürg, von Sins, in Adliswil, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gabathuler, René, von Zürich, in Obfelden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Weber, Sascha, von Wollerau, in Merlischachen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Loosli, Bruno, von Wyssachen, in Rüschlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Altherr, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Greiner, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Muri AG, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ircher, Herrmann, österreichischer Staatsangehöriger, in Richterswil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kahre, Burkhard Karl, deutscher Staatsangehöriger, in Remetschwil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gigaud, Jean-Pierre, von Kilchberg ZH, in Thalwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Sparber, Judith, liechtensteinische Staatsangehörige, in Schaan (LI), mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: 5081922, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Mövenpick Restaurants & Dienstleistungen AG, in Zürich, CH-020.3.027.793-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 20.08.2008, S. 24, Publ. 4619208).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hübscher, Hanspeter, von Adliswil, in Adliswil, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Balmer, Silvia, von Mühleberg, in Langnau am Albis, mit Kollektivprokura zu zweien;
Eggenberger, Anita, von Grabs und Buchs AG, in Zug, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kurmann, Stefan, von Heiden und Altishofen, in Hirzel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Lynn, von Niederweningen, in Baar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widmer Schietinger, Annette, von Kilchberg ZH, in Wettingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.