Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Auskünfte zu Maleratelier Boss Aktiengesellschaft Vaduz, Zweigniederlassung Landquart-Fabriken
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
03.12.2001
Löschung im Handelsregister
20.12.2005
Rechtsform
Zweigniederlassung mit Hauptsitz im Ausland
Rechtssitz der Firma
Igis
Handelsregisteramt
GR
Handelsregister-Nummer
CH-350.9.000.733-6
UID/MWST
CHE-109.649.549
Branche
Sonstige Bautätigkeit
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Führung eines Maler-, Lackierer-, Tapezier- und Stuckateurgeschäftes, Übernahme von Generalbauaufträgen, Ausführung von Bau-, Gebäude- und Unterhaltsreinigung, Handel mit Waren aller Art; Erwerb, Verwaltung und kommerzielle Verwertung von Patenten und anderen Schutzrechten, sowie alle jene Tätigkeiten, die der Verwaltungsrat als im Interesse der Gesellschaft gelegen erachtet. Im Rahmen ihres Zweckes ist die Gesellschaft berechtigt, Grundstücke zu erwerben, zu veräussern und zu belasten, Filialen zu errichten und sich an anderen Unternehmungen zu beteiligen.
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Maleratelier Boss Aktiengesellschaft Vaduz. Zweigniederlassung Landquart-Fabriken
- Maleratelier Boss Aktiengesellschaft Vaduz, Zweigniederlassung Seewis im Prättigau
- Maleratelier Boss AG Vaduz, Zweigniederlassung Seewis im Prättigau
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Maleratelier Boss Aktiengesellschaft Vaduz, Zweigniederlassung Landquart-Fabriken
Publikationsnummer: 3156522, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Maleratelier Boss Aktiengesellschaft Vaduz. Zweigniederlassung Landquart-Fabriken, in Igis, CH-350.9.000.733-6, Führung eines Maler-, Lackierer-, Tapezier- und Stuckateurgeschäftes, Übernahme von Generalbauaufträgen, Ausführung von Bau-, Gebäude- und Unterhaltsreinigung, Handel mit Waren aller Art, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 216 vom 10.11.2003, S. 7, Publ. 1252688).
mit Hauptsitz in:
Vaduz. Infolge Aufhebung dieser Zweigniederlassung wird der auf sie bezügliche Eintrag im Handelsregister gelöscht.
Publikationsnummer: 1252688, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Maleratelier Boss Aktiengesellschaft Vaduz, Zweigniederlassung Landquart-Fabriken, in Igis, Führung eines Maler-, Lackierer-, Tapezier- und Stuckateurgeschäftes, Übernahme von Generalbauaufträgen, Ausführung von Bau-, Gebäude- und Unterhaltsreinigung, Handel mit Waren aller Art, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 17 vom 28.01.2003, S. 9, Publ. 834358).
mit Hauptsitz in:
Vaduz.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bonvecchio, Michael, Staatsangehöriger des Fürstentums Liechtenstein, in Triesen FL (Vaduz FL), mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: 834358, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Maleratelier Boss Aktiengesellschaft Vaduz, Zweigniederlassung Seewis im Prättigau, bisher in Seewis im Prättigau, Führung eines Maler-, Lackierer-, Tapezier- und Stuckateurgeschäftes, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2001, S. 9640).
mit Hauptsitz in:
Vaduz.
Firma neu:
Maleratelier Boss Aktiengesellschaft Vaduz. Zweigniederlassung Landquart-Fabriken.
Sitz neu:
Igis.
Domizil neu:
Obermühleweg 9, 7207 Landquart-Fabriken.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boss, Josef, Staatsangehöriger des Fürstentums Liechtenstein, in Vaduz (FL), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung];
Boss, Regina, Staatsangehörige des Fürstentums Liechtenstein, in Vaduz (FL), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung];
Losavio, Claudio, von Flims, in Zizers, Leiterin der Zweigniederlassung, mit Einzelprokura;
Bonvecchio, Michael, Staatsangehöriger des Fürstentums Liechtenstein, in Triesen FL (Vaduz FL), mit Kollektivprokura zu zweien;
Di Benedetto, Giorgio, Staatsangehöriger des Furstentums Liechtenstein, in Ruggell FL (Vaduz FL), mit Kollektivprokura zu zweien;
Oprandi, Bruno, italienischer Staatsangehöriger, in Seewis Dorf (Seewis im Prättigau), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelprokura beschränkt auf die Zweigniederlassung].