Auskünfte zu Bruno Oprandi
Neueste SHAB-Meldungen: Bruno Oprandi
Publikationsnummer: HR02-1005061398, Handelsregister-Amt Graubünden
Oprandi Maler GmbH, in Seewis im Prättigau, CHE-230.280.578, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2019, Publ. 1004622815).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flensa Holding AG (CHE-101.325.250), in Seewis im Prättigau, Gesellschafterin, mit 97 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oprandi, Bruno, italienischer Staatsangehöriger, in Seewis im Prättigau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 3 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publikationsnummer: 7162024, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
P & R Rennpferde GmbH, in Seewis im Prättigau, CH-350.4.002.949-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2011, Publ. 6396188).
Statutenänderung:
16.04.2013.
Firma neu:
Oprandi Maler GmbH.
Domizil neu:
Langgasse 1, 7212 Seewis Dorf.
Zweck neu:
Ausführung von Maler-, Gipser- und Isolationsarbeiten aller Art;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hartmann, Peter, von Ebnat-Kappel, in Seewis im Prättigau, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flensa Holding AG (CH-350.3.007.530-8), in Seewis im Prättigau, Gesellschafterin, mit 97 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Flensa Holding AG (CH-350.3.007.530-8) und mit 100 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Oprandi, Bruno, italienischer Staatsangehöriger, in Seewis im Prättigau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: 3840630, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Maleratelier Boss Aktiengesellschaft, Vaduz, Zweigniederlassung Seewis im Prättigau, in Seewis im Prättigau, CH-350.9.000.924-5, Parfära 64A, 7212 Seewis Dorf, Zweigniederlassung (Neueintragung).
Firma Hauptsitz:
Maleratelier Boss Aktiengesellschaft.
Rechtsform Hauptsitz:
Aktiengesellschaft nach dem Rechte des Fürstentums Liechtensteins.
Hauptsitz:
Vaduz.
Statuten Hauptsitz:
19.07.2002.
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
03.01.2000.
Zweck Hauptsitz:
Führung eines Maler-, Lackierer-, Tapezier- und Stuckateurgeschäftes, Übernahme von Generalbauaufträgen, Ausführung von Bau-, Gebäude- und Unterhaltsreinigung, Handel mit Waren aller Art;
Erwerb, Verwaltung und kommerzielle Verwertung von Patenten und anderen Schutzrechten, sowie alle jene Tätigkeiten, die der Verwaltungsrat als im Interesse der Gesellschaft gelegen erachtet. Im Rahmen ihres Zweckes ist die Gesellschaft berechtigt, Grundstücke zu erwerben, zu veräussern und zu belasten, Filialen zu errichten und sich an anderen Unternehmungen zu beteiligen.
Kapital Hauptsitz:
Aktienkapital: CHF 100'000;
Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000;
Aktien: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.
Bekanntmachungen Hauptsitz:
Landeszeitungen.
Angaben zur Zweigniederlassung:
Die Tätigkeit der Zweigniederlassung beschränkt sich auf die Führung eines Maler-, Lackierer-. Tapezierer- und Stuckateurgeschäftes, die Übernahme von Generalunternehmeraufträgen und die Ausführung von Bau-, Gebäude- und Unterhaltsreinigung und den Handel mit Waren aller Art.
Eingetragene Personen:
Boss, Roland, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Vaduz (FL), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Boss, Regina, liechtensteinische Staatsangehörige, in Vaduz (FL), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Oprandi, Bruno, italienischer Staatsangehöriger, in Seewis Dorf, Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift beschränkt auf die Zweigniederlassung;
Barrella, Antonio, italienischer Staatsangehöriger, in Nendeln (FL), mit Kollektivprokura zu zweien;
Di Benedetto, Giorgio, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Ruggell (FL), mit Kollektivprokura zu zweien;
Marxer, Esther, von Pfäfers, in Eschen (FL), mit Kollektivprokura zu zweien.