Auskünfte zu Maars Schweiz AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenBeteiligungsauskunft
Erfahren Sie, an welchen nationalen und internationalen Firmen die Aktiengesellschaft, für die Sie sich interessieren, noch beteiligt ist. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Maars Schweiz AG
- Maars Schweiz AG mit Sitz in Kriens ist aktiv. Maars Schweiz AG ist im Bereich «Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros» tätig.
- Das Management der am 31.01.1985 gegründeten Firma Maars Schweiz AG besteht aus 3 Personen.
- Die letzte Handelsregisteränderung erfolgte am 13.06.2022. Unter Meldungen finden Sie alle Änderungen.
- Maars Schweiz AG ist im Kanton LU unter der UID CHE-100.706.158 eingetragen.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
31.01.1985
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Kriens
Handelsregisteramt
LU
Handelsregister-Nummer
CH-100.3.018.391-4
UID/MWST
CHE-100.706.158
Branche
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Handel mit, Produktion, Import und Export von Inneneinrichtungen und Waren aller Art sowie Vermittlung von Handelsgeschäften; Beteiligungen; Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Luzern | 24.06.2010 |
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
BDO Visura International AG | Zürich | 10.07.2008 | 23.06.2010 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Maars-InterSign AG
- InterSign AG
- Intersign AG
- Intersign Export AG.
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Maars Schweiz AG
Publikationsnummer: HR02-1005493527, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Maars Schweiz AG, in Kriens, CHE-100.706.158, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2022, Publ. 1005422144).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lujic, Anita, von Horw, in Luzern, Direktorin, mit Einzelunterschrift;
Schärli, Matthias, von Luzern, in Luzern, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jentzen, Kai, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Direktor, mit Einzelunterschrift;
Müller, Dr. Martin Lukas, von Zürich, in Herrliberg, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1005422144, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Maars Schweiz AG, in Kriens, CHE-100.706.158, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2021, Publ. 1005358620).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schärli, Matthias, von Luzern, in Luzern, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1005358620, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Maars Schweiz AG, in Kriens, CHE-100.706.158, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2020, Publ. 1005013589).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schärli, Matthias, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
de Vries, Meine, niederländischer Staatsangehöriger, in Nieuwleusen (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.