Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Auskünfte zu Landwirtschaftliche Konsumgenossenschaft Hettlingen-Seuzach
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
23.03.1989
Löschung im Handelsregister
12.06.2008
Rechtsform
Genossenschaft
Rechtssitz der Firma
Hettlingen
Handelsregisteramt
ZH
Handelsregister-Nummer
CH-020.5.900.961-6
UID/MWST
CHE-105.787.980
Branche
Handel (sonstiges)
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Verbesserung der wirtschaftlichen Verhältnisse ihrer Mitglieder insbesondere durch eine preisgünstige, fristgerechte und kontinuierliche Vermittlung eines bedarfsgerechten Sortiments qualitativ hochwertiger Artikel des land- und hauswirtschaftlichen Bedarfs, eine zielgerichtete Beschaffung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse, die Durchführung von Kursen, Vorträgen, kulturellen und geselligen Anlässen und die Mit-gliedschaft beim Verband ostschweizerischer Landwirtschaftlicher Genossenschaften (VOLG), Winterthur; kann Liegenschaften erwerben, überbauen, belasten, verwalten und veräussern sowie Gesellschaften gründen oder sich an solchen beteiligen (Zweckgesellschaften).
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Landwirtschaftliche Konsumgenossenschaft Hettlingen-Seuzach
Publikationsnummer: 4519330, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Landwirtschaftliche Konsumgenossenschaft Hettlingen-Seuzach, in Hettlingen, CH-020.5.900.961-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2007, S. 19, Publ. 3898860).
Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Landi Henggart (neu:
LANDI DÄGERLEN UND UMGEBUNG, Genossenschaft), in Henggart (neu: Dägerlen) (CH- 020.5.900.954-1), über. Die Genossenschaft wird gelöscht.
Publikationsnummer: 3898860, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Landwirtschaftliche Konsumgenossenschaft Hettlingen-Seuzach, in Hettlingen, CH-020.5.900.961-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 102 vom 30.05.2005, S. 22, Publ. 2858178).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trepp-Jucker, Ursula, von Seuzach, in Seuzach, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kistler, Rosmarie, von Burgdorf, in Hettlingen, Mitglied und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schälchli, Peter, von Altikon, in Hettlingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 2858178, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Landwirtschaftliche Konsumgenossenschaft Hettlingen-Seuzach, in Hettlingen, CH-020.5.900.961-6, Verbesserung der wirtschaftlichen Verhältnisse ihrer Mitglieder, Genossenschaft (SHAB Nr. 188 vom 27.09.2000, S. 6601).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kistler, Fritz, von Hasle BE, in Hettlingen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ackeret, Oskar, von Seuzach, in Seuzach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Brandenberger, Reinhard, von Russikon, in Hettlingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fritschi, Heinrich, von Hettlingen, in Hettlingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schwarz, Werner, von Hettlingen, in Hettlingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wipf, Jakob, von Seuzach, in Seuzach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Edwin, von Hettlingen, in Hettlingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Müller-Jrion, Edwin];
Bernhard, Martin, von Dachsen, in Hettlingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kistler, Rosmarie, von Burgdorf, in Hettlingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Huber, Annelies, von Neftenbach, in Neftenbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.