Auskünfte zu Invisia AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Invisia AG
- Invisia AG hat den Sitz in Hettlingen und ist aktiv. Tätig ist sie im Bereich «Sonstige Bautätigkeit».
- Invisia AG hat 6 Personen im Management.
- Alle Anpassungen am Handelsregistereintrag finden Sie unter Meldungen. Die letzte Anpassung erfolgte am 06.01.2023.
- Die gemeldete UID lautet CHE-203.635.963.
- 2 Marken oder Gesuche der Firma Invisia AG sind beim IGE eingetragen.
- Just Magic AG, Zinia AG sind an derselben Adresse eingetragen.
Management (6)
neueste Verwaltungsräte
Philipp Peter Sauber,
Prof. Dr. Dr. Christian Wunderlin,
Georg Diener
neuste Zeichnungsberechtigte
Philipp Peter Sauber,
Prof. Dr. Dr. Christian Wunderlin,
Georg Diener,
Irma Diener,
Michael Ernst Wanner
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
10.02.2015
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Hettlingen
Handelsregisteramt
ZH
Handelsregister-Nummer
CH-020.3.041.629-6
UID/MWST
CHE-203.635.963
Branche
Sonstige Bautätigkeit
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung, Projektierung und Installation sowie den Betrieb von Schwachstrom-, Starkstrom- und Sicherheitsanlagen mit dem Ziel der Gebäudeautomatisierung wie auch die Herstellung von und den Handel mit elektronischen Apparaten, Software und Anlagen jeder Art. Die Gesellschaft kann Patente und Lizenzen erwerben, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Invisia SA
- Invisia Ltd
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Marken
Marke | Eintragungsdatum | Status | Nummer |
---|---|---|---|
14.10.2015 | aktiv | 58191/2015 | |
Invisia | 01.05.2015 | aktiv | 52561/2015 |
Neueste SHAB-Meldungen: Invisia AG
Publikationsnummer: HR02-1005645080, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Invisia AG, in Hettlingen, CHE-203.635.963, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2021, Publ. 1005281597).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Diener, Georg, von Winterthur, in Hettlingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Sauber, Philipp Peter, von Zürich, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wunderlin, Christian, von Wallbach, in Zullwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005281597, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Invisia AG, in Hettlingen, CHE-203.635.963, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2019, Publ. 1004550554).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kleinhans, Ronald, von Bassersdorf, in Hittnau, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Niederhasli].
Publikationsnummer: HR02-1004550554, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Invisia AG, in Hettlingen, CHE-203.635.963, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2017, Publ. 3933399).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blaser, Hans, von Langnau im Emmental, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Diener, Georg, von Winterthur, in Hettlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.