Über IBRA Holding AG
- Im Management sind 0 aktive Personen eingetragen. Gegründet wurde die Firma am 13.03.2008.
- Die letzte Handelsregisteränderung erfolgte am 29.07.2015. Unter Meldungen finden Sie alle Änderungen.
- An der gleichen Adresse sind 11 weitere aktive Firmen eingetragen. Dazu gehören: ADA Architekten Aktiengesellschaft, Arques Anstalt, GEO Power Anstalt.
Besitzverhältnisse
Es liegen uns keine Angaben zu den Besitzverhältnissen vor.
Beteiligungen
Es liegen uns keine Angaben zu den Beteiligungen vor.
Neueste Meldungen für IBRA Holding AG
Publikationsnummer: 20198284, (1)
Handelsregister 29/07/2015, IBRA Holding AG, Balzers (FL-0002.281.266-1)Aktiengesellschaft Repräsentanz/Zustelladresse neu: gelöscht.
Erloschene Angaben zur Verwaltung:
Kaufmann, Norbert Severin, StA: Liechtenstein, 9496 Balzers, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 20171688, (1)
Handelsregister 31.01.2014, IBRA Holding AG, Balzers (FL-0002.281.266-1)Aktiengesellschaft Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend: Kaufmann, Norbert Severin, StA: Liechtenstein, 9496 Balzers, Verwahrer.
Publikationsnummer: 20132497, (1)
Öffentlichkeitsregisteramt 21.11.2011, IBRA Forst AG in Liquidation, Balzers (FL-0002.281.266-1)Die eingetragenen Daten wurden nicht öffentlich publiziert.