Auskünfte zu Hathor AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Hathor AG
- Hathor AG in Arlesheim ist eine Aktiengesellschaft aus dem Bereich «Veranstaltung von Messen und Veranstaltungen». Hathor AG ist aktiv.
- Im Management sind 2 aktive Personen eingetragen. Gegründet wurde die Firma am 31.12.1998.
- Unter Meldungen finden Sie alle Handelsregisteränderung, die letzte erfolgte am 14.07.2009.
- Die Unternehmens-Identifikationsnummer der Firma Hathor AG lautet CHE-101.003.088.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
31.12.1998
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Arlesheim
Handelsregisteramt
BL
Handelsregister-Nummer
CH-280.3.001.967-0
UID/MWST
CHE-101.003.088
Branche
Veranstaltung von Messen und Veranstaltungen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von kulturellen (Konzertagentur, Musikausbildung, CD-Produktionen, Ausstellungen, Veranstaltungen), therapeutischen (Malen, Plastizieren, Sprachgestaltung, Eurythmie, Grundlagenforschung der homöopathischen und anthroposophischen Medizin) und wirtschaftlichen (Gastgewerbe, Detailhandel, Liegenschaftsverwaltung) Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen eröffnen, sich an Unternehmen ähnlicher Art im In- und Ausland beteiligen sowie Grundeigentum im In- und Ausland erwerben und veräussern. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (2)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
JURA TREUHAND AG | Sissach | 17.02.2006 | 13.07.2009 | |
FRS Frey Treuhand | Oberwil (BL) | <2004 | 16.02.2006 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Halthor AG
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Hathor AG
Publikationsnummer: 5135486, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Hathor AG, in Arlesheim, CH-280.3.001.967-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 17.02.2006, S. 4, Publ. 3249734).
Statutenänderung:
29.06.2009.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von kulturellen (Konzertagentur, Musikausbildung, CD-Produktionen, Ausstellungen, Veranstaltungen), therapeutischen (Malen, Plastizieren, Sprachgestaltung, Eurythmie, Grundlagenforschung der homöopathischen und anthroposophischen Medizin) und wirtschaftlichen (Gastgewerbe, Detailhandel, Liegenschaftsverwaltung) Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen eröffnen, sich an Unternehmen ähnlicher Art im In- und Ausland beteiligen sowie Grundeigentum im In- und Ausland erwerben und veräussern. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 29.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
JURA TREUHAND AG, in Oberwil BL, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Abbühl, Emanuel, von Därstetten, in Arlesheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Basel, Präsident des Verwaltungsrates];
Vandroogenbroeck Abbühl, Nathalie, von Därstetten und Basel, in Arlesheim, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates].
Publikationsnummer: 3249734, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Hathor AG, in Arlesheim, CH-280.3.001.967-0, Erbringung von kulturellen und wirtschaftlichen Dienstleistungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2004, S. 5, Publ. 2113388).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
FRS Frey Treuhand, in Oberwil BL, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
JURA TREUHAND AG, in Oberwil BL, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 2113388, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Hathor AG, in Arlesheim, Erbringung von kulturellen (Konzertagentur, Ausstellungen, Veranstaltungen), therapeutischen (Malen, Plastizieren, Sprachgestaltung, Eurhythmie, Grundlagenforschung der homöopatischen und anthroposophischen Medizin) und wirtschaftlichen (Gastgewerbe, Detailhandel, Liegenschaftsverwaltung) Dienstleistungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 07.01.1999, S. 81).
Domizil neu:
Hangstrasse 39, 4144 Arlesheim.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Triforma AG, in Arlesheim, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
FRS Frey Treuhand, in Oberwil BL, Revisionsstelle.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.