Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Adresse
c/o Novartis AG
Lichtstrasse 35
4056 Basel
Auskünfte zu GRADA AG
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
11.12.1957
Löschung im Handelsregister
29.03.2006
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Basel
Handelsregisteramt
BS
Handelsregister-Nummer
CH-270.3.002.702-0
UID/MWST
CHE-102.724.374
Branche
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Erwerb, Überbauung, Umbau, Verwaltung, Verkauf von und Handel mit Liegenschaften aller Art, Tätigung aller direkt oder indirekt damit zusammenhängenden Geschäfte sowie Beteiligung an ähnlichen Unternehmungen.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Basel | <2004 | 28.03.2006 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- GRADA Co Ltd
- GRADA SA
- Grada A.G.
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: GRADA AG
Publikationsnummer: 3309254, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
GRADA AG, in Basel, CH-270.3.002.702-0, Liegenschaften aller Art usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 28.06.2004, S. 5, Publ. 2329030).
Löschungsgrund:
Die Vorschriften von Art. 748 OR sind beachtet worden. Firma erloschen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brechbühl, Kurt, von Trachselwald, in Möhlin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heitz, Peter, von Basel, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lindenberger, Guido, von Fehren, in Emmetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfister, Gino, von Erlenbach ZH, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG, in Basel, Revisionsstelle;
Bettex, Roland, von Combremont-le-Petit, in Möhlin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fábián Masoch, Daniela, von Wohlen bei Bern, in Binningen, Sekretärin (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rupprecht, Peter, von Basel, in Aesch BL, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 2329030, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
GRADA AG, in Basel, Liegenschaften aller Art usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2004, S. 5, Publ. 2142812). Auflösung der Gesellschaft durch Generalversammlung vom 11.06.2004 infolge Fusion gemäss Art. 748 OR mit der 'Novartis Pharma AG', in Basel. Aktiven und Passiven der Gesellschaft gehen gemäss Fusionsbilanz per 31.12.2003 auf die 'Novartis Pharma AG' über.
Publikationsnummer: 2142812, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
GRADA AG, in Basel, Liegenschaften aller Art usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 03.06.2003, S. 6, Publ. 1016318).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tobler, Dr. Peter, von Ettingen und Thal, in Ettingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rupprecht, Peter, von Basel, in Aesch BL, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion].