Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Auskünfte zu Genossenschaft Gewerbehaus Weiningen in Liquidation
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
24.03.1981
Löschung im Handelsregister
30.11.2015
Rechtsform
Genossenschaft
Rechtssitz der Firma
Weiningen (ZH)
Handelsregisteramt
ZH
Handelsregister-Nummer
CH-020.5.900.599-1
UID/MWST
CHE-104.009.667
Branche
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Genossenschaft bezweckt, im Rahmen der Neuüberbauung 'Industriepark Weiningen' in der Gemeinde Weiningen, zwischen der Autobahn N 1 und der Umfahrungsstrasse auf Kat.-Nr. 4080 und 4081, für den Bedarf ihrer Mitglieder die Erstellung, die Vermietung, den Verkauf, den Betrieb und die Verwaltung von Gewerberäumen und Lagerhallen.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Trevag Treuhand- und Verwaltungs-AG Bülach | Bülach | 27.08.2010 | 29.11.2015 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Genossenschaft Gewerbehaus Weiningen
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Genossenschaft Gewerbehaus Weiningen in Liquidation
Publikationsnummer: 2508513, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Genossenschaft Gewerbehaus Weiningen in Liquidation, in Weiningen ZH, CHE-104.009.667, Genossenschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2013, Publ. 1018241). Die Liquidation ist beendet. Die Genossenschaft wird gelöscht.
Publikationsnummer: 1018241, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Genossenschaft Gewerbehaus Weiningen, in Weiningen ZH, CH-020.5.900.599-1, Genossenschaft (SHAB Nr. 166 vom 27.08.2010, S. 21, Publ. 5787140).
Firma neu:
Genossenschaft Gewerbehaus Weiningen in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 18.07.2013 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pape, Andreas, von Le Peuchapatte, in Geroldswil, Präsident der Verwaltung und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Le Peuchapatte, Präsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Saxer, Rolf, von Weiningen ZH, in Weiningen ZH, Vizepräsident der Verwaltung und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Weiss, Bruno, von Laufenburg, in Weiningen ZH, Mitglied der Verwaltung und Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung ohne Zeichnungsberechtigung].
Publikationsnummer: 5787140, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Genossenschaft Gewerbehaus Weiningen, in Weiningen ZH, CH-020.5.900.599-1, Genossenschaft (SHAB Nr. 193 vom 06.10.2008, S. 25, Publ. 4677966).
Statutenänderung:
03.03.2010.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt, im Rahmen der Neuüberbauung 'Industriepark Weiningen' in der Gemeinde Weiningen, zwischen der Autobahn N 1 und der Umfahrungsstrasse auf Kat.-Nr. 4080 und 4081, für den Bedarf ihrer Mitglieder die Erstellung, die Vermietung, den Verkauf, den Betrieb und die Verwaltung von Gewerberäumen und Lagerhallen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Genossenschaft erfolgen, soweit das Gesetz nichts anderes vorschreibt, durch schriftliche Mitteilung an alle Genossenschafter.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blöchliger, René-Kuno, von St. Gallenkappel, in Unterengstringen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Rutz, Werner jun., von Teufen AR, in Weiningen ZH, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Wild, Ursula, von Maur, in Oetwil an der Limmat, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Saxer, Rolf, von Weiningen ZH, in Weiningen ZH, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Weiss, Bruno, von Laufenburg, in Weiningen ZH, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Trevag Treuhand- und Verwaltungs-AG Bülach (CH-020.3.927.015-1), in Bülach, Revisionsstelle.