Auskünfte zu Genossenschaft FuturX
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Genossenschaft FuturX
- Genossenschaft FuturX aus Luzern ist im Bereich «Anbieten von übrigen Dienstleistungen im Sozialwesen» tätig und aktiv.
- Die Organisation wurde am 23.04.2015 gegründet und hat 3 Personen im Management.
- Die letzte Änderung im Handelsregister erfolgte am 08.12.2023. Alle Handelsregistereinträge können unter der Rubrik Meldungen abgerufen und als PDF gespeichert werden.
- Die gemeldete UID lautet CHE-155.861.408.
- advolaw GmbH, ApeEmpire GmbH, MySimpleLog AG haben die gleiche Adresse wie Genossenschaft FuturX.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
23.04.2015
Rechtsform
Genossenschaft
Rechtssitz der Firma
Luzern
Handelsregisteramt
LU
Handelsregister-Nummer
CH-100.5.799.925-4
UID/MWST
CHE-155.861.408
Branche
Anbieten von übrigen Dienstleistungen im Sozialwesen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Genossenschaft bezweckt in gemeinsamer Selbsthilfe ihrer Mitglieder junge Menschen zwischen 15 und 30 Jahren mit besonders schwierigen Ausgangslagen und in problematischen Situationen durch individuelle und enge Begleitung sowie durch Fokussierung auf die Ressourcen der Jugendlichen mittels passender Unterstützung auf ihrem Weg in die Ausbildung oder den Arbeitsmarkt und/oder während der Ausbildung zu begleiten.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Stephanie Baumann Treuhand AG | Luzern | 28.04.2015 |
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Genossenschaft FuturX
Publikationsnummer: HR02-1005904865, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Genossenschaft FuturX, in Luzern, CHE-155.861.408, Genossenschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2023, Publ. 1005785584).
Domizil neu:
Grossmatte-Ost 26, 6014 Luzern.
Publikationsnummer: HR02-1005785584, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Genossenschaft FuturX, in Luzern, CHE-155.861.408, Genossenschaft (SHAB Nr. 80 vom 28.04.2015, S.0, Publ. 2122097).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Adrian, von Waltenschwil, in Kriens, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Theiler, Rahel Maria, von Hasle (LU), in Hasle (LU), Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Entlebuch, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Scheuber, Nathalie, von Wolfenschiessen, in Stans, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 2122097, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Genossenschaft FuturX, in Luzern, CHE-155.861.408, Alpenstrasse 5, 6004 Luzern, Genossenschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
21.04.2015.
Zweck:
Die Genossenschaft bezweckt in gemeinsamer Selbsthilfe ihrer Mitglieder junge Menschen zwischen 15 und 30 Jahren mit besonders schwierigen Ausgangslagen und in problematischen Situationen durch individuelle und enge Begleitung sowie durch Fokussierung auf die Ressourcen der Jugendlichen mittels passender Unterstützung auf ihrem Weg in die Ausbildung oder den Arbeitsmarkt und/oder während der Ausbildung zu begleiten.
Anteilscheine:
Anteilscheine zu CHF 500.00.
Pflichten:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich durch gewöhnlichen Brief oder elektronisch per E-Mail.
Eingetragene Personen:
Schmid, Adrian, von Waltenschwil, in Kriens, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Theiler, Rahel Maria, von Hasle LU, in Entlebuch, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ziswiler, Vera, von Buttisholz, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stephanie Baumann Treuhand AG (CHE-110.111.558), in Luzern, Revisionsstelle.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.