Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Auskünfte zu G B S Wohn- und Inneneinrichtungen AG
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
10.10.1977
Löschung im Handelsregister
14.07.2022
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Zürich
Handelsregisteramt
ZH
Handelsregister-Nummer
CH-020.3.909.965-9
UID/MWST
CHE-107.872.295
Branche
Handel (Konsumgüter)
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Handel mit Möbeln und Waren aller Art; Gesellschaft kann sich an andern Unternehmungen beteiligen, Grundstücke erwerben und veräussern.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Heni Investment AG in Liquidation | Cham | <2004 | 22.02.2015 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- GBS Wohn- und Inneneinrichtungen AG
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: G B S Wohn- und Inneneinrichtungen AG
Publikationsnummer: HR03-1005520509, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
G B S Wohn- und Inneneinrichtungen AG, in Zürich, CHE-107.872.295, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 27.12.2021, Publ. 1005368084). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Seiler Transport Zürich AG, in Zürich (CHE-108.340.285), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Publikationsnummer: HR02-1005368084, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
G B S Wohn- und Inneneinrichtungen AG, in Zürich, CHE-107.872.295, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 23.02.2015, S.0, Publ. 2003745).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seiler, Hanspeter, von Zürich, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kellenberger, Gilbert, von Walzenhausen, in Kloten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Opfikon];
Baumgartner, Ursula, von Speicher, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 2003745, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
G B S Wohn- und Inneneinrichtungen AG, in Zürich, CHE-107.872.295, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 28.10.2014, Publ. 1790749).
Statutenänderung:
13.02.2015.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Erwarb Handelswaren wie Möbel und Einrichtungsgegenstände, alles gemäss Sacheinlagevertrag vom 7.9.1977, zum Preise von CHF 16'000.--, welcher voll auf das Grundkapital angerechnet wurde.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 13.02.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Litrag Treuhand AG, in Wohlen AG, Revisionsstelle.