Auskünfte zu Fondation de soutien aux Eglantines
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Fondation de soutien aux Eglantines
- Fondation de soutien aux Eglantines hat den Sitz in Vevey, ist aktiv und im Bereich «Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen» tätig.
- Es sind 5 aktive Personen im Management eingetragen.
- Der Handelsregistereintrag der Organisation wurde zuletzt am 04.07.2022 angepasst. Unter Meldungen sind alle bisherigen Handelsregistereinträge abrufbar.
- Die gemeldete UID lautet CHE-110.264.446.
Management (5)
neueste Stiftungsräte
Sylvie Reymond Darot,
Albert-Edouard Fahrni,
Jean-Marc Röthlisberger,
Jean de Gautard
neuste Zeichnungsberechtigte
Sylvie Reymond Darot,
Albert-Edouard Fahrni,
Jean-Marc Röthlisberger,
Jean de Gautard
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
06.11.1996
Rechtsform
Stiftung
Rechtssitz der Firma
Vevey
Handelsregisteramt
VD
Handelsregister-Nummer
CH-550.0.168.772-9
UID/MWST
CHE-110.264.446
Branche
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Firmenzweck (Originalsprache) Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Soutenir la fondation Les Eglantines, à Vevey, en contribuant à la modernisation de ses immeubles, à l'acquisition de certains équipements et, d'une manière générale, à l'amélioration de soins prodigués aux pensionnaires et du confort de ceux-ci; contribuer à l'amélioration des conditions de travail du personnel et à l'allègement des charges des Eglantines; donner son appui à toute initiative ou manifestation en rapport avec le but indiqué ci-dessus.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Giavazzi SA | Montreux | 12.09.2018 |
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Jean-Christophe Gross | Vevey | 18.07.2006 | 11.09.2018 |
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Fondation de soutien aux Eglantines
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: HR02-1005511666, Handelsregister-Amt Waadt, (550)
Fondation de soutien aux Eglantines, à Vevey, CHE-110.264.446 (FOSC du 12.08.2021, p. 0/1005269943). Willi Edith n'est plus membre du conseil de fondation;
sa signature est radiée.
Publikationsnummer: HR02-1005269943, Handelsregister-Amt Waadt, (550)
Fondation de soutien aux Eglantines, à Vevey, CHE-110.264.446 (FOSC du 12.09.2018, p. 0/1004454278). Reymond Darot Sylvie, de L'Abbaye, à Vevey, est membre du conseil de fondation avec signature collective à deux.
Publikationsnummer: HR02-1004454278, Handelsregister-Amt Waadt, (550)
Fondation de soutien aux Eglantines, à Vevey, CHE-110.264.446 (FOSC du 06.06.2016, p. 0/2872327). Fiduciaire Jean-Christophe Gross n'est plus organe de révision.
Nouvel organe de révision:
Fiduciaire José Giavazzi SA (CHE-274.994.157), à Blonay.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.