Hauptsitz
Weitere Zweigniederlassungen (1)
Auskünfte zu Flooratec AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Flooratec AG
- Flooratec AG mit Sitz in Kriens ist eine Zweigniederlassung mit Hauptsitz in CH aus dem Bereich «Produktion und Verarbeitung von Glas und Keramik». Flooratec AG ist aktiv.
- Das Management der am 23.06.1989 gegründeten Firma Flooratec AG besteht aus 0 Personen.
- Der Handelsregistereintrag der Firma wurde zuletzt am 16.08.2019 angepasst. Unter Meldungen sind alle bisherigen Handelsregistereinträge abrufbar.
- Die Firma ist im Handelsregister des Kantons LU unter der UID CHE-433.248.603 eingetragen.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
23.06.1989
Rechtsform
Zweigniederlassung mit Hauptsitz in CH
Rechtssitz der Firma
Kriens
Handelsregisteramt
LU
Handelsregister-Nummer
CH-100.9.011.183-0
UID/MWST
CHE-433.248.603
CHE-106.048.342 MWST
Branche
Produktion und Verarbeitung von Glas und Keramik
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Herstellung von Spezialböden und Handel mit dem dazugehörigen Material sowie Beteiligung an und Erwerb von Unternehmen der gleichen Branche; An- und Verkauf von Liegenschaften.
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Flooratec AG
Publikationsnummer: HR02-1004697171, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Flooratec AG, in Kriens, CHE-433.248.603, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2002, S.9, Publ. 396158).
Hauptsitz in:
Rothenburg.
Zweck Hauptsitz neu:
[Gestrichene Zweckangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 Abs. 1 lit. d. HRegV.].
Neue Identifikationsnummer Hauptsitz:
CHE-106.048.342.
Registrierung Hauptsitz neu:
[Datum Handelsregistereintragung Hauptsitz wird von Amtes wegen gemäss Art. 110 Abs. 1 lit. d. HRegV gestrichen.] [gestrichen: Handelsregistereintragung Hauptsitz: 19.05.1989.].
Angaben zur Zweigniederlassung neu:
[Die Zeichnungsberechtigten werden infolge Art. 110 HRegV gestrichen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Christen, Ambros, von Sulz LU, in Ennetbürgen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Hunkeler, Rolf, von Kriens, in Kriens, Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ineichen, Othmar, von Wauwil und Eich, in Wauwil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Flooratec AG, in Kriens, Herstellung von Spezialböden und Handel mit dem dazugehörigen Material sowie Beteiligung an und Erwerb von Unternehmen der gleichen Branche, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 113 vom 17.06.1997, S. 4186).
mit Hauptsitz in:
Rothenburg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aregger, Hans, 1932, von Buttisholz, in Buttisholz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aregger, Hans, 1961, von Buttisholz, in Buttisholz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christen, Ambros, von Sulz LU, in Ennetbürgen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hunkeler, Rolf, von Kriens, in Kriens, Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Mitglied und Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ineichen, Othmar, von Wauwil und Eich, in Wauwil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Flooratec AG, in Kriens, Zweigniederlassung mit Hauptsitz in Buttisholz, Spezialböden usw. (SHAB Nr.6 vom 13.01.1997, S.178). Der Hauptsitz der Gesellschaft befindet sich nun in Rothenburg.
Die Adresse der Zweigniederlassung lautet nun:
Buchenrain5, 6010 Kriens. Hans Aregger, 1932, Präsident des Verwaltungsrates, und Hans Aregger, 1961, Mitglied, zeichnen nun kollektiv zu zweien;
demnach wurden ihre Unterschriften geändert.