Adresse
c/o Edgar van Tuyll van Serooskerken
Avenue Général-Guisan 23
1009 Pully
Auskünfte zu Ellida Capital SA
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Ellida Capital SA
- Ellida Capital SA hat den Sitz in Pully, ist aktiv und im Bereich «Erbringen von Dienstleistungen für Banken und Kreditinstitute» tätig.
- Das Management der Firma Ellida Capital SA besteht aus einer Person.
- Unter Meldungen sehen Sie alle Anpassungen des Handelsregistereintrages. Die letzte Anpassung gab es am 14.06.2023.
- Die im Handelsregister VD eingetragene UID lautet CHE-482.968.401.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
17.02.2023
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Pully
Handelsregisteramt
VD
Handelsregister-Nummer
CH-550.1.230.782-2
UID/MWST
CHE-482.968.401
Branche
Erbringen von Dienstleistungen für Banken und Kreditinstitute
Firmenzweck (Originalsprache) Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
La société a pour but de fournir toutes prestations de recherche en matière d'allocation d'actifs financiers. Elle peut prendre et gérer des participations dans toutes formes d'entreprises financières, commerciales, industrielles, mobilières, et immobilière en Suisse et à l'étranger, créer des succursales, faire toutes opérations financières, mobilières et immobilières et conclure tout contrat propre à développer son but ou s'y rapportant directement ou indirectement. La société peut octroyer des prêts à ses actionnaires ainsi qu'aux proches de la société.
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Ellida Capital Sàrl
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Ellida Capital SA
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: HR02-1005768479, Handelsregister-Amt Waadt, (550)
Ellida Capital Sàrl, à Pully, CHE-482.968.401 (FOSC du 22.02.2023, p. 0/1005685068). Statuts modifiés le 25.05.2023. Augmentation du capital social.
Nouveau capital social:
CHF 100'000, divisé en 1'000 parts sociales de CHF 100. L'associé-gérant van Tuyll van Serooskerken Edgar est désormais titulaire de 500 parts de CHF 100.
Nouvel associé sans signature:
Ismail Jamil, de Suède, à Collonge-Bellerive, avec 500 parts de CHF 100.
Transformation:
la société à responsabilité limitée est transformée en société anonyme conformément au projet de transformation du 25.05.2023 et bilan au 05.05.2023, présentant des actifs de CHF 20'000 et des passifs envers les tiers de CHF 0, soit un actif net de CHF 20'000, contre attribution aux associés de 1'000 actions de CHF 100.
Nouvelle forme de droit:
société anonyme. Nouveaux statuts du 25.05.2023 et 02.06.2023.
Nouvelle raison de commerce:
Ellida Capital SA.
Nouveau but:
la société a pour but de fournir toutes prestations de recherche en matière d'allocation d'actifs financiers. Elle peut prendre et gérer des participations dans toutes formes d'entreprises financières, commerciales, industrielles, mobilières, et immobilière en Suisse et à l'étranger, créer des succursales, faire toutes opérations financières, mobilières et immobilières et conclure tout contrat propre à développer son but ou s'y rapportant directement ou indirectement. La société peut octroyer des prêts à ses actionnaires ainsi qu'aux proches de la société. La clause statutaire relative à l'obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption est abrogée.
Capital-actions entièrement libéré:
CHF 100'000, divisé en 1'000 actions nominatives de CHF 100, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.
Communications aux actionnaires:
par lettres recommandées, remise de lettres en mains propres ou courrier électronique. van Tuyll van Serooskerken Edgar, qui n'est plus associé-gérant, est nommé administrateur. Ismail Jamil, inscrit sans signature, n'est plus associé.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.