Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Auskünfte zu ELCO PAPIER AG
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
01.01.1946
Löschung im Handelsregister
29.12.2006
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Allschwil
Handelsregisteramt
BL
Handelsregister-Nummer
CH-280.3.910.142-3
UID/MWST
CHE-105.958.129
Branche
Handel (Konsumgüter)
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Fabrikation und Vertrieb von Papier- und Papeteriewaren und verwandten Erzeugnissen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit ihnen vereinigen, ihre Tätigkeit auf verwandte Branchen ausdehnen und Grundstücke erwerben, veräussern und verwalten.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
KPMG AG | Basel | 30.06.1999 | 28.12.2006 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- ELCO PAPER Co Ltd
- PAPIERS ELCO SA
- Elco Papier AG
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: ELCO PAPIER AG
Publikationsnummer: 3703170, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
ELCO PAPIER AG, in Allschwil, CH-280.3.910.142-3, Fabrikation und Vertrieb von Papier- und Papeteriewaren und verwandten Erzeugnissen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2006, S. 4, Publ. 3536912). Die Aktiven und das Fremdkapital gehen infolge Fusion auf die 'Seetal Schaller AG', neu firmierend 'Seetal Elco AG', in Brugg (CH-400.3.912.162-6), über. Die Gesellschaft wird im Handelsregister gelöscht.
Publikationsnummer: 3536912, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
ELCO PAPIER AG, in Allschwil, CH-280.3.910.142-3, Fabrikation und Vertrieb von Papier- und Papeteriewaren, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 18.08.2006, S. 4, Publ. 3513028).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumgartner, Jacques, von Cham und Lausanne, in Epalinges, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Crettex, Stéphane, von Orsières, in Lausanne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Romy, Claude, von Sorvilier, in Romanel-sur-Lausanne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aerni, Hans Jörg, von Brittnau, in Brittnau, Mitglied des Verwaltungsrates und Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung];
Wipf, Christian, von Zürich und Stäfa, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keiser, Hans, von Reitnau, in Seon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 3513028, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
ELCO PAPIER AG, in Allschwil, CH-280.3.910.142-3, Fabrikation und Vertrieb von Papier- und Papeteriewaren und verwandten Erzeugnissen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2006, S. 6, Publ. 3233082).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiger, Marc, von Basel, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bargetzi, Thomas, von Riedholz, in Oberägeri, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
ab Egg, René, von Arth, in Allschwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aerni, Hans Jörg, von Brittnau, in Brittnau, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zoellin, John, von Seuzach, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.