Auskünfte zu Ecosens AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Ecosens AG
- Ecosens AG hat den Sitz in Wallisellen und ist aktiv. Sie ist eine Aktiengesellschaft und in der Branche «Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros» tätig.
- Im Management sind 4 aktive Personen eingetragen. Gegründet wurde die Firma am 16.01.1990.
- Die letzte Handelsregisteränderung erfolgte am 14.05.2024. Unter Meldungen finden Sie alle Änderungen.
- Im Handelsregister ist die Firma Ecosens AG unter UID CHE-106.545.304 eingetragen.
- Die Firma Ecosens AG hat 5 aktive Marken, gelöschte Marken oder hängige Gesuche eingetragen.
- Unternehmen mit der gleichen Adresse: fitnessplus Schweiz AG, INTEGRA Holding AG, Integra Immobilien AG.
Management (4)
neueste Verwaltungsräte
Lorenz Urs Lehmann,
Daniel Aegerter,
Michael Holm Rüffer,
Stefan Patrick Fuchs
neuste Zeichnungsberechtigte
Lorenz Urs Lehmann,
Daniel Aegerter,
Michael Holm Rüffer,
Stefan Patrick Fuchs
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
16.01.1990
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Wallisellen
Handelsregisteramt
ZH
Handelsregister-Nummer
CH-020.3.907.269-2
UID/MWST
CHE-106.545.304
Branche
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Beratung und Engineering, insbesondere des Umweltmanagements und der damit zusammenhängenden Gebiete; kann Waren und Dienstleistungen vermitteln sowie Liegenschaften erwerben.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG | Zürich | <2004 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Ecosens Inc
- Ecosens SA
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Marken
Marke | Eintragungsdatum | Status | Nummer |
---|---|---|---|
18.07.2017 | aktiv | 00078/2017 | |
18.07.2017 | aktiv | 00062/2017 |
Neueste SHAB-Meldungen: Ecosens AG
Publikationsnummer: HR02-1006030958, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Ecosens AG, in Wallisellen, CHE-106.545.304, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 16.12.2019, Publ. 1004783549).
Domizil neu:
Hammerweg 1, 8304 Wallisellen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kull, Thomas, von Niederlenz, in Wilchingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004783549, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Ecosens AG, in Wallisellen, CHE-106.545.304, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2017, S.0, Publ. 3357129).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Erdin, Christoph, von Wetzikon ZH, in Wetzikon ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Liniger, Dr. Ulrich, von Wohlen bei Bern, in Hausen am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 3357129, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Ecosens AG, in Wallisellen, CHE-106.545.304, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2016, Publ. 2984665).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Däniken, Albert, von Subingen und Stüsslingen, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehmann, Lorenz, von Merishausen, in Weiningen ZH, Präsident des Verwaltungsrates und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Aegerter, Daniel, von Oberwil im Simmental, in Romanshorn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fuchs, Stefan, von Horw, in Villars-sur-Glâne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Liniger, Dr. Ulrich, von Wohlen bei Bern, in Hausen am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rüffer, Michael, von Stäfa, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG (CHE-106.067.173), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG].
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.