Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Hauptsitz
Weitere Zweigniederlassungen (1)
Auskünfte zu Buschini SA
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
09.06.1993
Löschung im Handelsregister
26.11.2010
Rechtsform
Zweigniederlassung mit Hauptsitz in CH
Rechtssitz der Firma
La Chaux-de-Fonds
Handelsregisteramt
NE
Handelsregister-Nummer
CH-645.1.002.904-8
UID/MWST
CHE-217.160.280
Branche
Sonstige Bautätigkeit
Firmenzweck (Originalsprache) Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Plâtrerie-peinture etc
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Buschini SA
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: 5911532, Handelsregister-Amt Neuenburg, (645)
Buschini S.A., à La Chaux-de-Fonds, CH-645-1002904-8 (FOSC du 25.03.1998, p. 2056). La succursale est radiée par suite de cessation d'activité.
Handelsregister-Amt Neuenburg, (645)
Buschini S.A., succursale de La Chaux-de-Fonds, entreprise de plâtrerie-peinture, etc.;
entreprise ayant son siège à Neuchâtel (FOSC du 28.06.1993, p.3340). Buschini Antonio est maintenant domicilié à Fleurier, et Buschini Jean-François, à Bôle.
Handelsregister-Amt Neuenburg, (645)
Buschini S.A., succursale de La Chaux-de-Fonds, rue Numa-Droz 15. Succursale de la société "Buschini S.A.", à Neuchâtel, inscrite au registre du commerce de Neuchâtel le 14 décembre 1984 (FOSC du 6.2.1989, n.25, p.493).
But:
exploitation d'une entreprise de plâtrerie-peinture, achat, vente et pose de plafonds suspendus et faux plafonds en tout genre, de cloisons phoniques et tout traitement de surface, notamment par sablage. Elle peut assumer des participations et se charger d'opérations immobilières.
La succursale est engagée par la signature collective à deux de:
Antonio Buschini, de Fleurier, à Neuchâtel, président;
Silvio Buschini, de et à Fleurier, vice-président;
Jean-François Buschini, de Fleurier, à Neuchâtel, secrétaire, et de Ginette Buschini née Messerli, de et à Fleurier, administratrice.