Auskünfte zu Burger Söhne AG, Zweigniederlassung Burg
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Burger Söhne AG, Zweigniederlassung Burg
- Burger Söhne AG, Zweigniederlassung Burg mit Sitz in Burg AG ist aktiv. Burger Söhne AG, Zweigniederlassung Burg ist im Bereich «Produktion von Tabak» tätig.
- Das Management der Firma Burger Söhne AG, Zweigniederlassung Burg besteht aus 0 Personen. Gegründet wurde die Firma am 27.06.2006.
- Alle vergangenen Änderungen können unter der Rubrik Meldungen abgerufen und als PDF speichert werden. Die letzte Änderung im Handelsregister gab am 17.01.2023.
- Die gemeldete UID ist CHE-343.236.481.
- Burger Immobilien AG, Burger Söhne Manufacturing AG, Fürsorgefonds Burger Söhne AG Burg sind an derselben Adresse eingetragen.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
27.06.2006
Rechtsform
Zweigniederlassung mit Hauptsitz in CH
Rechtssitz der Firma
Menziken
Handelsregisteramt
AG
Handelsregister-Nummer
CH-400.9.027.774-5
UID/MWST
CHE-343.236.481
CHE-101.926.780 MWST
Branche
Produktion von Tabak
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Fabrikation und Vertrieb von Tabakwaren aller Art sowie Auswertung von entsprechenden Lizenzen.
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Burger Söhne AG, Zweigniederlassung Burg
Publikationsnummer: HR02-1005654231, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Burger Söhne AG, Zweigniederlassung Burg, in Burg (AG), CHE-343.236.481, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 236 vom 04.12.2008, S.2, Publ. 4762978).
Hauptsitz in:
Brissago.
Sitz neu:
Menziken.
Neue Identifikationsnummer Hauptsitz:
CHE-101.926.780.
Angaben zur Zweigniederlassung neu:
[Gemeindefusion vom 01.01.2023].
Publikationsnummer: 4762978, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Burger Söhne AG, Zweigniederlassung Burg, in Burg AG, CH-400.9.027.774-5, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2006, S. 1, Publ. 3690008).
mit Hauptsitz in:
Brissago.
Registrierung Hauptsitz neu:
[Gestrichenes Eintragungsdatum aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV] [bisher: Handelsregistereintragung Hauptsitz: 29.04.1988].
Zweck Hauptsitz neu:
[Gestrichene Zweckangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV].
Angaben zur Zweigniederlassung neu:
[Gestrichene Personenangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burger, Beat, von Burg AG, in Cham, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumer, Roland, von Aeschi bei Spiez, in Rüschlikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Estor, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Immensee, Direktor und Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 3690008, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Burger Söhne AG, Zweigniederlassung Burg, in Burg AG, CH-400.9.027.774-5, Fabrikation und Vertrieb von Tabakwaren usw., Zweigniederlassung (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2006, S. 1, Publ. 3443840).
mit Hauptsitz in:
Brissago.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumer, Roland, von Aeschi bei Spiez, in Rüschlikon, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Estor, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Immensee, Direktor und Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Leiter der Zweigniederlassung].