Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Adresse
c/o Evangelisch-Reformierte Landeskirche des Kantons Glarus
Wiesli 7
8750 Glarus
Auskünfte zu Bürgschaftsgenossenschaft der Evangelisch-Reformierten Landeskirche des Kantons Glarus in Liquidation
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
09.01.1968
Löschung im Handelsregister
01.10.2013
Rechtsform
Genossenschaft
Rechtssitz der Firma
Glarus
Handelsregisteramt
GL
Handelsregister-Nummer
CH-160.5.002.574-4
UID/MWST
CHE-101.720.623
Branche
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Übernahme von Bürgschaften oder Gewährung von Darlehen zugunsten Angehöriger der Evangelischen Landeskirche des Kantons Glarus, deren Kirchgemeinde Mitglied der Genossenschaft ist oder die selber Genossenschafter sind. Die Genossenschaft hat keine Erwerbsabsichten und arbeitet auf gemeinnütziger Grundlage. Die Genossenschaft beschafft sich ihre Mittel durch Ausgabe von Genossenschaftsanteilen, durch Jahresbeiträge der Kirchgemeinden, die Mitglieder der Genossenschaft sind, durch Zinserträgnisse des Genossenschaftskapitals, durch Kommissionsgebühren und durch freiwillige Zuwendungen.
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Bürgschaftsgenossenschaft der Evangelisch-Reformierten Landeskirche des Kantons Glarus
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Bürgschaftsgenossenschaft der Evangelisch-Reformierten Landeskirche des Kantons Glarus in Liquidation
Publikationsnummer: 1103887, Handelsregister-Amt Glarus, (160)
Bürgschaftsgenossenschaft der Evangelisch-Reformierten Landeskirche des Kantons Glarus in Liquidation, in Glarus, CH-160.5.002.574-4, Genossenschaft (SHAB Nr. 160 vom 20.08.2012, Publ. 6815492). Die Liquidation ist beendet. Die Genossenschaft wird gelöscht (Publikation 3.
Schuldenruf:
SHAB Nr. 165 vom 27.08.2012).
Publikationsnummer: 6815492, Handelsregister-Amt Glarus, (160)
Bürgschaftsgenossenschaft der Evangelisch-Reformierten Landeskirche des Kantons Glarus, in Glarus, CH-160.5.002.574-4, Genossenschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2011, S. 0, Publ. 6240284).
Firma neu:
Bürgschaftsgenossenschaft der Evangelisch-Reformierten Landeskirche des Kantons Glarus in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 04.06.2012 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dürst-Legler, Monika, von Glarus und Glarus Nord, in Glarus, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Etter, David, von Glarus, in Rüti GL (Glarus Süd), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Figi-Streiff, Rosmarie, von Glarus Süd, in Schwändi (Glarus Süd), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knoepfel, Hans Ulrich genannt Ulrich, von Speicher, in Obstalden (Glarus Nord), Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Luchsinger, Ernst, von Glarus Süd, in Nidfurn (Glarus Süd), Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 6240284, Handelsregister-Amt Glarus, (160)
Bürgschaftsgenossenschaft der Evangelisch-Reformierten Landeskirche des Kantons Glarus, in Glarus, CH-160.5.002.574-4, Genossenschaft (SHAB Nr. 141 vom 22.07.2005, S. 7, Publ. 2945924).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Etter, Jakob, von Ennenda, in Mitlödi, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Boller, Willy, von Zürich, in Näfels, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knoepfel, Hans Ulrich genannt Ulrich, von Speicher, in Obstalden (Glarus Nord), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Obstalden];
Dürst-Legler, Monika, von Glarus und Glarus Nord, in Glarus, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von Glarus und Mühlehorn];
Etter, David, von Glarus, in Rüti GL (Glarus Süd), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher:von Ennenda und Glarus, in Rüti GL];
Luchsinger, Ernst, von Glarus Süd, in Nidfurn (Glarus Süd), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von Schwanden GL, in Nidfurn];
Figi-Streiff, Rosmarie, von Glarus Süd, in Schwändi (Glarus Süd), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.