Adresse
c/o Sergio Poletti
Bockistrasse 6
6472 Erstfeld
Auskünfte zu Braunviehzuchtgenossenschaft Erstfeld
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Braunviehzuchtgenossenschaft Erstfeld
- Braunviehzuchtgenossenschaft Erstfeld aus Erstfeld ist im Bereich «Verbände und Vereinigungen» tätig und aktiv.
- Im Management sind 4 aktive Personen eingetragen. Gegründet wurde die Organisation am 06.06.1922.
- Alle Anpassungen am Handelsregistereintrag finden Sie unter Meldungen. Die letzte Anpassung erfolgte am 12.08.2020.
- Die im Handelsregister UR eingetragene UID lautet CHE-108.766.974.
Management (4)
neueste Mitglieder der Verwaltung
Sergio Poletti,
Martin Arnold-Imhof,
Manuel Arnold,
Martin Gnos
neuste Zeichnungsberechtigte
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
06.06.1922
Rechtsform
Genossenschaft
Rechtssitz der Firma
Erstfeld
Handelsregisteramt
UR
Handelsregister-Nummer
CH-120.5.001.374-4
UID/MWST
CHE-108.766.974
Branche
Verbände und Vereinigungen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Förderung der Braunviehrasse in gemeinsamer Selbsthilfe durch wahrheitsgetreue Identifikation der Tiere z.H. der Herdebuchverantwortlichen, Veranstaltung von Kursen und Vorträgen zwecks züchterischer Weiterbildung, Organisation von Schauen bzw. Ausstellungen, Teilnahme oder Besuch an anderen züchterischen Ausstellungen, Öffentlichkeitsarbeit und Sicherstellung der Verbindung zum Schweizer Braunviehzuchtverband.
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Braunviehzuchtgenossenschaft Erstfeld
Publikationsnummer: HR02-1004956201, Handelsregister-Amt Uri, (120)
Braunviehzuchtgenossenschaft Erstfeld, in Erstfeld, CHE-108.766.974, Genossenschaft (SHAB Nr. 128 vom 06.07.2020, Publ. 1004929318).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gisler, Jost, von Erstfeld, in Erstfeld, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004929318, Handelsregister-Amt Uri, (120)
Braunviehzuchtgenossenschaft Erstfeld, in Erstfeld, CHE-108.766.974, Genossenschaft (SHAB Nr. 221 vom 13.11.2012, S.0, Publ. 6929524).
Domizil neu:
c/o Sergio Poletti, Bockistrasse 6, 6472 Erstfeld.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Indergand, Hans, von Erstfeld, in Erstfeld, Mitglied, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ziegler-Walker, Albrik, von Bauen, in Erstfeld, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Poletti, Sergio, von Flüelen, in Erstfeld, Vizepräsident der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arnold-Imhof, Martin, von Bürglen (UR), in Silenen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Arnold, Manuel, von Bürglen (UR), in Erstfeld, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 6929524, Handelsregister-Amt Uri, (120)
Braunviehzuchtgenossenschaft Erstfeld, in Erstfeld, CH-120.5.001.374-4, Genossenschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2009, S. 39, Publ. 5107394).
Domizil neu:
c/o Hans Indergand, Wilerstrasse 56, 6472 Erstfeld.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zgraggen-Bissig, Alois, von Erstfeld, in Erstfeld, Vizepräsident und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Furrer, Daniel, von Erstfeld, in Erstfeld, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walker, Ambros, von Erstfeld, in Erstfeld, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gisler, Jost, von Erstfeld, in Erstfeld, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Arnold-Imhof, Martin, von Bürglen UR, in Silenen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Indergand, Hans, von Erstfeld, in Erstfeld, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ziegler-Walker, Albrik, von Bauen, in Erstfeld, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.