Auskünfte zu Ballon Blatten GmbH
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Ballon Blatten GmbH
- Ballon Blatten GmbH ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Oberhofen TG. Ballon Blatten GmbH gehört zur Branche «Personen- und Güterbeförderung (Luft- und Raumfahrt)» und ist aktuell aktiv.
- Das Management der Firma Ballon Blatten GmbH besteht aus 2 Personen. Gegründet wurde die Firma am 21.02.2000.
- Am 16.03.2018 wurde der Handelsregistereintrag der Firma zuletzt geändert. Unter Meldungen finden Sie alle Änderungen.
- Ballon Blatten GmbH ist im Kanton TG unter der UID CHE-101.153.492 eingetragen.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
21.02.2000
Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Rechtssitz der Firma
Lengwil
Handelsregisteramt
TG
Handelsregister-Nummer
CH-440.4.013.361-9
UID/MWST
CHE-101.153.492
Branche
Personen- und Güterbeförderung (Luft- und Raumfahrt)
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Ausübung jeder mit Heissluftballonen im Zusammenhang stehende Tätigkeit, insbesondere Beförderung von Passagieren mit Heissluftballonen und Vercharterung von Heissluftballonen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Ballon Blatten GmbH
Publikationsnummer: 4117389, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Ballon Blatten GmbH, in Lengwil, CHE-101.153.492, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 22 vom 03.02.2009, Publ. 4858880).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Konrad, Josef, von Auw, in Oberhofen bei Kreuzlingen (Lengwil), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Konrad, Daniel, von Auw, in Oberhofen TG (Lengwil), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: in Oberhofen bei Kreuzlingen (Lengwil), mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00];
Konrad, Gisela, von Auw, in Oberhofen TG (Lengwil), mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 4858880, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Ballon Blatten GmbH, in Lengwil, CH-440.4.013.361-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 40 vom 25.02.2000, S. 1310). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 29.10.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Ballon Blatten GmbH, in L e n g w i l, Blatten 1, 8574 Oberhofen bei Kreuzlingen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
18.02.2000.
Zweck:
Ausübung jeder mit Heissluftballonen im Zusammenhang stehende Tätigkeit, insbesondere Beförderung von Passagieren mit Heissluftballonen und Vercharterung von Heissluftballonen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.-.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/ Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 18.02.2000 von Daniel Konrad, in Oberhofen bei Kreuzlingen (Lengwil), einen Heissluftballon inklusive Ballonmaterial und Zugehör, zum Übernahmepreis von CHF 40'000.-, wovon CHF 20'000.- auf das Stammkapital angerechnet und CHF 20'000.- als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Konrad, Daniel, von Auw, in Oberhofen bei Kreuzlingen (Lengwil), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.-;
Konrad, Josef, von Auw, in Oberhofen bei Kreuzlingen (Lengwil), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.