Informazioni su Thomas Zürrer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Thomas Zürrer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004905049, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Liva Medien und Verlags AG, bisher in Wollerau, CHE-114.393.083, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 04.07.2008, Publ. 4558768).
Statutenänderung:
20.05.2020.
Firma neu:
ARCTIC Immobilien AG.
Sitz neu:
Herisau.
Domizil neu:
c/o Abovo Treuhand GmbH, Schützenstrasse 38 O, 9100 Herisau.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Errichtung, die Vermietung, die Verwaltung, die Veräusserung und Vermittlung von Immobilien aller Art, wie auch den Betrieb einer Generalunternehmung im Baugewerbe und somit u.a. die Übernahme und Ausführung von Bau-, Planungs- und Baumanagementarbeiten jeder Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder durch Publikation im SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zürrer, Thomas, von Horgen, in Wollerau, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Zürrer, Susanne, von Horgen, in Wollerau, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmied, Rolf, von Langnau im Emmental, in Zug, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4239439, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Generali (Schweiz) Holding AG, in Adliswil, CHE-102.787.475, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2018, Publ. 4216729).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schoch, Dr. Hans Ulrich, von Herisau, in Aeugst am Albis, Generalsekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Covolo, Dominique, von Zürich, in Langnau am Albis, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zürrer, Thomas, von Horgen, in Wollerau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leu, Alfred, von Wynigen, in Coppet, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bollmann, Sabine, von Zug, in Zug, Generalsekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lacher, Alexander, von Einsiedeln, in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3829917, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Generali Personenversicherungen AG, in Adliswil, CHE-105.839.849, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2017, Publ. 3691859).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zürrer, Thomas, von Horgen, in Wollerau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lim, Giselle Cheng-Imm, australische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.