Informazioni su Fritz Zürcher
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Fritz Zürcher
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005539903, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Milchgenossenschaft Geristein, in Bolligen, CHE-102.462.530, Genossenschaft (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2016, Publ. 2740143).
Firma neu:
Milchgenossenschaft Geristein in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 26.04.2022 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zürcher, Fritz, von Trubschachen, in Bolligen, Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten, mit Kollektivunterschrift zu zweien zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Markus, von Schwarzenburg, in Bolligen, Vizepräsident und Kassier der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident und Kassier der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Sekretär];
Muhr, Eduard, von Bolligen und Worb, in Bolligen, Präsident der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier];
Walther, Erich, von Krauchthal, in Bolligen, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Krebs, Otto, von Gerzensee, in Geristein (Bolligen), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Ramseier, Ernst, von Grosshöchstetten, in Geristein (Bolligen), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Schlosswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Käsereigenossenschaft Geristein, in Bolligen, Wirtschaftliche Förderung der ihr ausgeschlossenen Milchproduzenten auf dem Wege genossenschaftlicher Selbsthilfe, Genossenschaft (SHAB Nr. 101 vom 24.05.2000, S. 3515).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thüler, Fritz, von Landiswil, in Bolligen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zwien mit Sekretär oder Kassier;
Schneider, Christian, von Wahlern, in Geristein, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Muhr, Eduard, von Bolligen und Worb, in Bolligen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier;
Walther, Erich, von Krauchthal, in Bolligen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schneider, Markus, von Wahlern, in Bolligen, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Zürcher, Fritz, von Trubschachen, in Bolligen, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Käsereigenossenschaft Geristein, in B o l l i g e n , Wirtschaftliche Förderung der ihr ausgeschlossenen Milchproduzenten auf dem Wege genossenschaftlicher Selbsthilfe, Genossenschaft (SHAB Nr. 234 vom 02.12.1992, S. 5615).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Muhr, Eduard, von Worb, in Geristein, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident oder Vizepräsident.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walther, Erich, von Krauchthal, in Bolligen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zürcher, Fritz, von Trubschachen, in Bolligen, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.