Informazioni su Ernst Ramseier
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Ernst Ramseier
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ernst Ramseier
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005539903, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Milchgenossenschaft Geristein, in Bolligen, CHE-102.462.530, Genossenschaft (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2016, Publ. 2740143).
Firma neu:
Milchgenossenschaft Geristein in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 26.04.2022 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zürcher, Fritz, von Trubschachen, in Bolligen, Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten, mit Kollektivunterschrift zu zweien zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Markus, von Schwarzenburg, in Bolligen, Vizepräsident und Kassier der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident und Kassier der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Sekretär];
Muhr, Eduard, von Bolligen und Worb, in Bolligen, Präsident der Verwaltung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier];
Walther, Erich, von Krauchthal, in Bolligen, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Krebs, Otto, von Gerzensee, in Geristein (Bolligen), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Ramseier, Ernst, von Grosshöchstetten, in Geristein (Bolligen), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Schlosswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: 5817274, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Käsereigenossenschaft Geristein, in Bolligen, CH-035.5.014.774-1, Genossenschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2002, S. 2, Publ. 328916).
Statutenänderung:
09.07.2010.
Firma neu:
Milchgenossenschaft Geristein.
Domizil neu:
c/o Fritz Zürcher, Harnischhut, 3065 Bolligen.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt die wirtschaftliche Förderung der ihr ausgeschlossenen Milchproduzenten auf dem Wege genossenschaftlicher Selbsthilfe durch eine möglichst vorteilhafte Sammlung der Milch und deren Verkauf sowie die Schaffung der entsprechenden baulichen und technischen Voraussetzungen oder die Beteiligung an entsprechenden Zweckgesellschaften;
die allgemeine Förderung der Milchwirtschaft und Unterstützung von Massnahmen zur Hebung der Qualität von Milch und Milchprodukten sowie die Mitwirkung an Bestrebungen und Veranstaltungen verwandter Organisationen, soweit diese im Interesse der gesamten Milchwirtschaft liegen;
sie kann auch Grundeigentum erwerben und veräussern sowie Zweigniederlassungen errichten;
die Förderung der beruflichen Kenntnisse der Mitglieder.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[gestrichen: Persönliche Haftung der Mitglieder ausgeschlossen.].Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen schriftlich, durch Anschlag in der Milchsammelstelle, Umbieten oder Inserate im Anzeiger. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 09.07.2010 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krebs, Otto, von Gerzensee, in Geristein (Bolligen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher:in Geristein];
Ramseier, Ernst, von Schlosswil, in Geristein (Bolligen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher:in , in Geristein].