Informazioni su Anton Zöchbauer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Anton Zöchbauer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005363165, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
RWD Schlatter AG, in Roggwil (TG), CHE-106.004.474, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 10.11.2020, Publ. 1005019476).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frei, Erich, von Diepoldsau, in Diepoldsau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zöchbauer, Anton, österreichischer Staatsangehöriger, in Weiningen TG (Warth-Weiningen), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004507907, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
RWD Schlatter AG, in Roggwil (TG), CHE-106.004.474, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2018, Publ. 4449572).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herzig, Roger, von Obersteckholz, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spirig, Peter, von Diepoldsau, in Kilchberg ZH, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jossi, Roland, von Grindelwald, in Rickenbach b. Wil (Rickenbach (TG)), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zöchbauer, Anton, österreichischer Staatsangehöriger, in Weiningen TG (Warth-Weiningen), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3846931, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
FKA AG, in Arbon, CHE-423.502.964, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2017, Publ. 3585163).
Firma neu:
FKA AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 20.10.2017 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Provida Consulting AG, Bahnhofstrasse 15, 8620 Wetzikon ZH.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Max, von Egg, in Magglingen/Macolin (Evilard), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brenner, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Wolfsburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zöchbauer, Anton, österreichischer Staatsangehöriger, in Weiningen TG (Warth-Weiningen), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Provida Constulting AG (CHE-106.979.476), in Wetzikon ZH, Liquidatorin.