Informazioni su Christian Brenner
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Christian Brenner
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christian Brenner
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3846931, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
FKA AG, in Arbon, CHE-423.502.964, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2017, Publ. 3585163).
Firma neu:
FKA AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 20.10.2017 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Provida Consulting AG, Bahnhofstrasse 15, 8620 Wetzikon ZH.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Max, von Egg, in Magglingen/Macolin (Evilard), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brenner, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Wolfsburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zöchbauer, Anton, österreichischer Staatsangehöriger, in Weiningen TG (Warth-Weiningen), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Provida Constulting AG (CHE-106.979.476), in Wetzikon ZH, Liquidatorin.
Numero di pubblicazione: 3585163, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Bruno Piatti AG, in Arbon, CHE-423.502.964, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 22.12.2015, Publ. 2557245).
Statutenänderung:
31.05.2017.
Firma neu:
FKA AG.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder Email an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rellstab, Werner, von Zürich, in Stallikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Max, von Egg, in Magglingen/Macolin (Evilard), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brenner, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Wolfsburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zöchbauer, Anton, österreichischer Staatsangehöriger, in Weiningen TG (Warth-Weiningen), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3328027, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Alno (Schweiz) AG, in Nidau, CHE-107.822.357, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2016, Publ. 2810081).
Statutenänderung:
30.01.2017.
Weitere Adressen:
Im Klägenrain 1-3, 4153 Reinach BL. Centro Commerciale al Ponte, 6593 Cadenazzo.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [die Geschäftsstellen werden neu unter weitere Adressen aufgeführt] [gestrichen: Geschäftsstelle: Im Klägenrain 1-3, 4153 Reinach.]. [gestrichen: Geschäftsstelle: Centro Commerciale al Ponte, 6593 Cadenazzo.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Demirtas, Ipek, deutsche Staatsangehörige, in Überlingen (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brenner, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Wolfsburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.