Informazioni su Patrick Ziegler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Patrick Ziegler
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Patrick Ziegler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005948477, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
OneNow Insurance AG, in Lachen, CHE-460.950.137, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2022, Publ. 1005552159).
Domizil neu:
Marktstrasse 1, 8853 Lachen SZ.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schabron, Daniel, von Rudolfstetten-Friedlisberg, in Fällanden, Mitglied und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schabron, Reto, von Rudolfstetten-Friedlisberg, in Bachenbülach, Mitglied und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ziegler, Patrick, von Biberist, in Zug, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005672977, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
TF Management AG, in Zug, CHE-149.361.882, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 03.02.2022, Publ. 1005396457).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fiore, Teseo, von Bremgarten (AG), in Bremgarten (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ziegler, Patrick, von Biberist, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005407988, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Aquioz Water Solution AG, in Unterägeri, CHE-244.893.250, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 29.03.2021, Publ. 1005135745).
Statutenänderung:
10.02.2022.
Firma neu:
ZG GROUP AG.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Waldheimstrasse 6, 6300 Zug.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Immobiliengeschäft im In- und Ausland, insbesondere den Erwerb, die Veräusserung und die Vermittlung von Grundeigentum. Die Gesellschaft bezweckt das Halten und Verwalten vom eigenen Vermögen, insbesondere von Aktien, Cryptocurrency und Obligationen. Des Weiteren bezweckt die Gesellschaft die Planung und Erstellung von Bauten, Verwaltung, Vermietung, Bewirtschaftung, Unterhalt von Liegenschaften und immobilienspezifisches Projektmanagement. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schabron, Daniel, von Rudolfstetten-Friedlisberg, in Mettmenstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schabron, Reto, von Rudolfstetten-Friedlisberg, in Bachenbülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ziegler, Patrick, von Biberist, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].