Informazioni su Dr. Michael Zellner
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Michael Zellner
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004638689, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
DocsVisit AG, in Unterägeri, CHE-488.220.175, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 10.04.2019, Publ. 1004607472).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zellner, Dr. Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004615935, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Diginnovation AG, in Unterägeri, CHE-212.191.155, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2017, Publ. 3907197).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hodel, Simon Andreas, von Altishofen, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zellner, Dr. Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Habel, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004607472, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
DocsVisit AG, bisher in Wangen-Brüttisellen, CHE-488.220.175, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2018, Publ. 1004482803).
Statutenänderung:
01.04.2019.
Sitz neu:
Unterägeri.
Domizil neu:
Zugerstrasse 22, 6314 Unterägeri. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hodel, Simon Andreas, von Altishofen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Huser, Martin, von Seelisberg, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Häfliger, Dr. Simon Josef, von Fischbach, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zellner, Dr. Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Habel, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].