Informazioni su Dr. Simon Josef Häfliger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Simon Josef Häfliger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004607472, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
DocsVisit AG, bisher in Wangen-Brüttisellen, CHE-488.220.175, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2018, Publ. 1004482803).
Statutenänderung:
01.04.2019.
Sitz neu:
Unterägeri.
Domizil neu:
Zugerstrasse 22, 6314 Unterägeri. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hodel, Simon Andreas, von Altishofen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Huser, Martin, von Seelisberg, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Häfliger, Dr. Simon Josef, von Fischbach, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zellner, Dr. Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Habel, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 4087439, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
DocsVisit AG, in Wangen-Brüttisellen, CHE-488.220.175, Zürichstrasse 38, 8306 Brüttisellen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
16.02.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung, Entwicklung und Verkauf von industrieunabhängigen Produkten, Services und Softwareanwendungen in der Schweiz und weltweit. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken, Lizenzen und technische und industrielle Kenntnisse erschaffen, erwerben, verwalten und übertragen. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Zweigniederlassungen zu errichten, den Betrieb verwandter Geschäftszweige aufzunehmen, sich an Unternehmen aller Art zu beteiligen, Liegenschaften zu erwerben, zu verwalten, zu veräussern sowie alle Geschäfte durchzuführen, die den Zweck der Gesellschaft zu fördern geeignet sind.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 16.02.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Hodel, Simon Andreas, von Altishofen, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Habel, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Zellner, Dr. Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huser, Martin, von Seelisberg, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Häfliger, Dr. Simon Josef, von Fischbach, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3907197, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Diginnovation GmbH, in Unterägeri, CHE-212.191.155, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2017, Publ. 3728027).
Statutenänderung:
20.11.2017.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Kapital vorgängig auf CHF 130'000.00 herabgesetzt, wobei 200 Stammanteile zu CHF 100.00 im Sinne von Art. 735 OR vernichtet werden. Anschliessend wird die Gesellschaft gemäss Umwandlungsplan vom 20.11.2017 und Bilanz per 15.09.2017 mit Aktiven von CHF 131'172.89 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'172.89 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 130'000 zu 100% liberierte Aktien zu CHF 1.00.
Firma neu:
Diginnovation AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Aktienkapital neu:
CHF 130'000.00 [bisher: CHF 150'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 130'000.00.
Aktien neu:
130'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häfliger, Simon, von Fischbach, in Zürich, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zellner, Dr. Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hodel, Simon Andreas, von Altishofen, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Luzern, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Habel, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].