Informazioni su Peter Zanella
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Peter Zanella
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005667760, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Towers Watson AG, in Zürich, CHE-106.173.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2022, Publ. 1005519361).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Duruz-McEvoy, Brenda Gilleece, von Epalinges, in Vatikanstadt (VA), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zanella, Peter, von Hölstein, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blanc, Myriam, von Bioley-Orjulaz, in Lausanne, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cleuvenot, Jèrôme, von Zürich, in Lausanne, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gilliéron, André, von Servion, in Daillens, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Melles, Dr. Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Lostorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stocker, Fiona Catharina, von Beromünster, in Risch, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zucchinetti, Giovanni, von Langenthal, in Lonay, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3616601, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Towers Watson AG, in Zürich, CHE-106.173.303, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 31.03.2017, Publ. 3439457).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Girardoz, Nicolas, französischer Staatsangehöriger, in Blonay, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zanella, Peter, von Hölstein, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2412803, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Vorsorgeforum, in Zürich, CHE-102.193.488, Verein (SHAB Nr. 154 vom 13.08.2013, Publ. 1024847).
Statutenänderung:
11.05.2015. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Widrig, Hanswerner, von Bad Ragaz, in Bad Ragaz, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rossier, Conrad, von Rougemont, in Genève, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bortoluzzi, Anton, genannt Toni, von Affoltern am Albis, in Affoltern am Albis, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lusenti, Dr. Graziano, von Zürich, in Prangins, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bolt, Michael, von Nesslau, in Montreux, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fluri-Blum, Beatrice, von Herbetswil, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gerber, Ulrich, von Langnau im Emmental, in Burgdorf, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kaiser, Martin, von Leuzigen, in Solothurn, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Konrad, Hanspeter, von Romanshorn, in Herrliberg, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kramer, Walter, von Pfyn, in Meilen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ruh, Gregor, von Ramsen, in Thierachern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schneiter, Arnold, von Zürich, in Neftenbach, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schuppisser, Hans-Rudolf, von Winterthur und Fällanden, in Fällanden, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Simeon, Othmar, von Lantsch/Lenz, in Pfäffikon ZH, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Turnherr, Wlli, von Au SG, in Hedingen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Walser, Hermann, von Küsnacht ZH, in Uster, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zanella, Peter, von Hölstein, in Zug, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zingg, Andreas, von Zürich, in Bergdietikon, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.