Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su Vorsorgeforum
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
28.02.1990
Cancellazione dal registro delle imprese
04.08.2022
Forma giuridica
Associazione
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.6.900.648-2
IDI/IVA
CHE-102.193.488
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Im privaten wie im öffentlichen Bereich Wahrung und Förderung des Verständnisses für die Belange der beruflichen Vorsorge bei einem allgemeinen Publikum und insbesondere bei den Medien, setzt sich ein für die Fortführung und Weiterentwicklung des bestehenden Dreisäulensystems der sozialen Sicherheit mit möglichst grosser Vielfalt, Unabhängigkeit und Selbstverantwortung ihrer Träger.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Vorsorgeforum
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR03-1005534654, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Vorsorgeforum, in Zürich, CHE-102.193.488, Verein (SHAB Nr. 19 vom 27.01.2022, Publ. 1005390806). Der Vorstand hat am 24.03.2022 beschlossen, auf den Eintrag des Vereins im Handelsregister zu verzichten. Da dieser Verein kein nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe betreibt und somit nicht eintragungspflichtig ist, wird der auf ihn bezügliche Eintrag im Handelsregister gelöscht.
Numero di pubblicazione: HR02-1005390806, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 194 vom 07.10.2015 publizierten TR-Eintrags Nr. 34571 vom 02.10.2015 Vorsorgeforum, in Zürich, CHE-102.193.488, Verein (SHAB Nr. 194 vom 07.10.2015, S.0, Publ. 2412803).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thurnherr, Wlli, von Au (SG), in Hedingen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [nicht: Turnherr, Wlli].
Numero di pubblicazione: 2412803, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Vorsorgeforum, in Zürich, CHE-102.193.488, Verein (SHAB Nr. 154 vom 13.08.2013, Publ. 1024847).
Statutenänderung:
11.05.2015. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Widrig, Hanswerner, von Bad Ragaz, in Bad Ragaz, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rossier, Conrad, von Rougemont, in Genève, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bortoluzzi, Anton, genannt Toni, von Affoltern am Albis, in Affoltern am Albis, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lusenti, Dr. Graziano, von Zürich, in Prangins, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bolt, Michael, von Nesslau, in Montreux, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fluri-Blum, Beatrice, von Herbetswil, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gerber, Ulrich, von Langnau im Emmental, in Burgdorf, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kaiser, Martin, von Leuzigen, in Solothurn, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Konrad, Hanspeter, von Romanshorn, in Herrliberg, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kramer, Walter, von Pfyn, in Meilen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ruh, Gregor, von Ramsen, in Thierachern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schneiter, Arnold, von Zürich, in Neftenbach, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schuppisser, Hans-Rudolf, von Winterthur und Fällanden, in Fällanden, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Simeon, Othmar, von Lantsch/Lenz, in Pfäffikon ZH, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Turnherr, Wlli, von Au SG, in Hedingen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Walser, Hermann, von Küsnacht ZH, in Uster, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zanella, Peter, von Hölstein, in Zug, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zingg, Andreas, von Zürich, in Bergdietikon, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.