Informazioni su Dimitri Zaiser
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dimitri Zaiser
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004694181, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Zaiser, bisher in Zürich, CHE-468.762.958, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2019, Publ. 1004560698).
Sitz neu:
Homburg.
Domizil neu:
Müllheimerstrasse 26, 8508 Homburg.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zaiser, Dimitri, deutscher Staatsangehöriger, in Homburg, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Strengelbach].
Numero di pubblicazione: 4145025, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Wolf Security, Inhaber D. Zaiser, in Zürich, CHE-468.762.958, Bahnhofstrasse 10, 8001 Zürich, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Personenschutz, Chauffeur (Sicherheitsfahrer), Limousinenservice (Land Taxi), Werttransport, Detektivdienst, Sicherheitsberatung, Schulung, Ausbildung, Finanz- und Versicherungsvermittler.
Eingetragene Personen:
Zaiser, Dimitri, deutscher Staatsangehöriger, in Strengelbach, Inhaber, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6990274, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Schweizer Kosaken Verein, bisher in Trüllikon, CHE-429.741.668, Verein (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2011, Publ. 6269574).
Gründungsstatuten:
23.02.2011.
Statutenänderung:
28.05.2012.
Name neu:
Schweizer Kosaken Verein Ataman Yermak.
Sitz neu:
Windisch.
Domizil neu:
c/o Nikolay Sergeev, Pestalozzistrasse 5, 5210 Windisch.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zaiser, Dimitri, deutscher Staatsangehöriger, in Waldshut-Tiengen (DE), Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Eugster, Marco, von Appenzell, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei, Lukas, von Trüllikon, in Trüllikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nassibulin, Juriy, kasachischer Staatsangehöriger, in Küssaberg (DE), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Nassibulin, Yuriy, Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Diel, Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Säckingen (DE), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gromov, Maxim, kasachischer Staatsangehöriger, in Waldshut-Tiengen (DE), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rausch, Alexsej, deutscher Staatsangehöriger, in Waldshut-Tiengen (DE), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.