Informazioni su Alexsej Rausch
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Alexsej Rausch
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005961161, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Schweizer Kosaken Verein Ataman Yermak, in Brugg, CHE-429.741.668, Verein (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2022, Publ. 1005546751).
Statutenänderung:
22.07.2023.
Name neu:
Die große Don-Armee im Ausland.
Mittel neu:
Mittel: Spenden [bisher: Mittel: Mitgliederbeiträge.].
Organisation neu:
[Löschung infolge geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 92 HRegV.]. Laut Erklärung des Vorstands vom 14.11.2023 unterliegt der Verein nicht der Pflicht zur Eintragung in das Handelsregister und muss keinen Vertreter in der Schweiz haben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gromov, Maxim, kasachischer Staatsangehöriger, in Waldshut-Tiengen (DE), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rausch, Alexsej, deutscher Staatsangehöriger, in Waldshut-Tiengen (DE), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Diel, Olga, deutsche Staatsangehörige, in Bad Säckingen (DE), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stübing, Igor, deutscher Staatsangehöriger, in Hohentengen (DE), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6990274, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Schweizer Kosaken Verein, bisher in Trüllikon, CHE-429.741.668, Verein (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2011, Publ. 6269574).
Gründungsstatuten:
23.02.2011.
Statutenänderung:
28.05.2012.
Name neu:
Schweizer Kosaken Verein Ataman Yermak.
Sitz neu:
Windisch.
Domizil neu:
c/o Nikolay Sergeev, Pestalozzistrasse 5, 5210 Windisch.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zaiser, Dimitri, deutscher Staatsangehöriger, in Waldshut-Tiengen (DE), Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Eugster, Marco, von Appenzell, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei, Lukas, von Trüllikon, in Trüllikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nassibulin, Juriy, kasachischer Staatsangehöriger, in Küssaberg (DE), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Nassibulin, Yuriy, Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Diel, Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Säckingen (DE), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gromov, Maxim, kasachischer Staatsangehöriger, in Waldshut-Tiengen (DE), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rausch, Alexsej, deutscher Staatsangehöriger, in Waldshut-Tiengen (DE), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.