Informazioni su Alfred Zängerle
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Alfred Zängerle
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2330425, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
I Vinautori SA, in Brusio, CHE-109.596.798, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 25.08.2009, S. 13, Publ. 5212800).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Stefan, von Konolfingen, in Rüti ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zängerle, Alfred, von Zürich, in Männedorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Triacca, Piero, von Brusio, in Campascio (Brusio), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2056609, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Genossenschaft Rothus-Wies, in Männedorf, CHE-100.613.522, Genossenschaft (SHAB Nr. 199 vom 12.10.2012, Publ. 6887734).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zängerle, Alfred, von Zürich, in Männedorf, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmider, Doris, von Zürich, in Männedorf, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung und Rechnungsführerin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Böni, Lukas Rolf, von Amden, in Männedorf, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frisch, Colina, von Wattwil, in Männedorf, Mitglied der Verwaltung und Rechnungsführerin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Wattwil, Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Marthaler, Sarah, von Zürich, in Männedorf, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Argo Consilium AG (CHE-106.829.049), in Stäfa, Revisionsstelle [bisher: Argo Consilium AG (CH-020.3.007.776-8)].
Numero di pubblicazione: 7133728, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
reap-partner Zürich Land, in Männedorf, CH-020.6.001.281-5, Verein (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2011, Publ. 6155398).
Statutenänderung:
20.02.2013.
Domizil neu:
c/o Andreas Flatt, Brüschrainweg 2, 8708 Männedorf. [Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 92 HRegV.]. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fessler, Walter, von Männedorf und Willisau, in Männedorf, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zängerle, Alfred, von Zürich, in Männedorf, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flatt, Andreas, von Männedorf und Basel, in Männedorf, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: von Männedorf, Vizepräsident des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Huber, Ernst, von Winterthur, in Männedorf, Vizepräsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien].