Informazioni su Doris Schmider
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Doris Schmider
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005808938, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
pcaSuisse, in Zürich, CHE-257.463.338, Verein (SHAB Nr. 159 vom 18.08.2022, Publ. 1005543146).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmider, Doris, von Zürich, in Männedorf, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Ritz, Paula, von Goms, in Wädenswil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ehmke, Daniela, von Illnau-Effretikon, in Weisslingen, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Gross Nachef, Camille, von Salvan, in Fribourg, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005476212, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
pcaSuisse, in Zürich, CHE-257.463.338, Verein (SHAB Nr. 29 vom 10.02.2022, Publ. 1005401800).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Salmony Di Stefano, Michèle M., von Basel, in Basel, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Giacalone-Kilian, Sandra, deutsche Staatsangehörige, in Kaisten, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Läderach, Nathalie Catherine, von Wichtrach, in Zürich, Leiterin Geschäftsstelle, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Leiterin Geschäftsstelle, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Walder-Binder, Madeleine, von Zürich, in Winterthur, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schmider, Doris, von Zürich, in Männedorf, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten].
Numero di pubblicazione: HR01-1005336493, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
pcaSuisse, in Zürich, CHE-350.832.004, Josefstrasse 79, 8005 Zürich, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
09.05.2020. 28.05.2020. 21.11.2020.
Zweck:
Der Verein pcaSuisse bezweckt die Förderung, Verbreitung und Weiterentwicklung des auf Carl Rogers Lehre basierenden Personzentrierten Ansatzes: in Praxis, Lehre und Forschung.
Seine Zwecke verfolgt der Verein insbesondere durch:
a) Weiter- und Fortbildung in den verschiedenen Sprachregionen für Psychotherapeutinnen/Psychotherapeuten, Beraterinnen/Berater und für Personen anderer Berufsgruppen und weitere am Personzentrierten Ansatz interessierte Personen, Unternehmungen und Organisationen. b) Information, Austauschplattformen, fachliche Vernetzung. c) Förderung und Unterstützung seiner Mitglieder bei der Anwendung, Verbreitung und Weiterentwicklung des Personzentrierten Ansatzes. Er achtet auf die Einhaltung der berufsethischen Grundsätze und der beruflichen Sorgfaltspflichten durch seine Mitglieder. Er sorgt für die Wahrnehmung der Standesinteressen in nationalen und internationalen Dachverbänden.
Mittel:
Mittel: Mitgliederbeiträge.
Eingetragene Personen:
Läderach, Nathalie Catherine, von Wichtrach, in Zürich, Leiterin Geschäftsstelle, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Salmony Di Stefano, Michèle M., von Basel, in Basel, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmider, Doris, von Zürich, in Männedorf, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Giacalone-Kilian, Sandra, deutsche Staatsangehörige, in Kaisten, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ritz, Paula, von Goms, in Wädenswil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Trauffler, Alix, von Ropraz, in Saint-Saphorin (Lavaux), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Walder-Binder, Madeleine, von Zürich, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.